Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3916 | 4 | 285 | 610 | 596 | 551 | 943 | 609 | 311 |
2 | din care femei | 2056 | 3 | 167 | 344 | 368 | 307 | 401 | 355 | 102 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3248 | 3 | 203 | 474 | 482 | 469 | 869 | 542 | 295 |
4 | din care femei | 1723 | 2 | 123 | 277 | 299 | 274 | 379 | 328 | 98 |
5 | Cumulanzi externi | 854 | 1 | 101 | 176 | 137 | 116 | 122 | 97 | 33 |
6 | din care femei | 408 | 1 | 53 | 88 | 81 | 45 | 33 | 39 | 7 |
7 | inclusiv cercetători | 2873 | 2 | 262 | 529 | 490 | 373 | 660 | 404 | 246 |
8 | din care femei | 1483 | 1 | 158 | 297 | 295 | 199 | 235 | 208 | 72 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 348 | 10 | 45 | 80 | 204 | 100 | 99 | ||
10 | din care femei | 105 | 5 | 19 | 37 | 41 | 38 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1298 | 51 | 233 | 350 | 243 | 302 | 212 | 97 | |
12 | din care femei | 683 | 35 | 123 | 211 | 135 | 110 | 114 | 31 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 442 | 1 | 24 | 85 | 120 | 210 | 134 | 70 | |
14 | din care femei | 214 | 1 | 12 | 52 | 70 | 79 | 69 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 436 | 3 | 37 | 128 | 101 | 108 | 96 | 22 | |
16 | din care femei | 212 | 3 | 18 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 43 | 2 | 5 | 36 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 157 | 2 | 12 | 30 | 105 | 42 | 57 | ||
20 | din care femei | 37 | 1 | 5 | 13 | 16 | 15 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 528 | 124 | 169 | 71 | 38 | 19 | 20 | 6 | |
22 | din care femei | 284 | 69 | 95 | 41 | 17 | 7 | 11 | 1 | |
23 | Conducători de doctorat | 126 | 4 | 15 | 28 | 75 | 40 | 33 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 34 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stratan Alexandru |
19-06-1976 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 1.5 | cumul intern/titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SEADR | INCE | 20.80009.0807.16 |
5 | ||
2 | Doga-Mîrzac Mariana |
18-04-1975 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCȘ DDPE | USM | 20.80009.0807.38 |
1 |
3 | |
3 | Bostan Viorel |
27-08-1972 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern/fără remunerare | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNTS | UTM | 20.80009.5007.09 20.80009.7007.10 |
1 |
3 | |
4 | Ghendov-Moşanu Aliona |
23-12-1973 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | COTAPN | UTM | 20.80009.5107.09 |
19 |
27 | |
5 | Lupan Oleg |
21-05-1971 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNTS | UTM | 20.80009.5007.09 |
7 | ||
6 | Nica Denis |
15-04-1979 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/titular | 03-01-2020 | 31-08-2022 | LCȘ FIN „E.Pokatilov”” | USM | 20.80009.5007.02 |
6 |
6 | |
7 | Paladi Florentin |
26-07-1971 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ FMMSC | USM | 20.80009.7007.05 |
5 |
9 | |
8 | Alexandrov Eugeniu |
01-01-1973 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGPRP | IFGPP | 20.80009.5107.03 |
4 | ||
9 | Cuciureanu Gheorghe |
09-02-1971 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | cumul/cumul | 01-01-2022 | 30-04-2022 | LCDSI | IDSI | instituțional | 12 | ||
10 | Rusu Ştefan |
23-10-1974 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
13 |
16 | |
11 | Albu Svetlana |
25-01-1974 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCGIGFTC | UTM | 20.80009.0807.34 |
2 |
8 | |
12 | Ferdohleb Alexandru |
23-10-1969 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LGastro | USMF | 20.80009.8007.37 |
2 |
5 | |
13 | Hotineanu Adrian |
22-03-1977 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LGastro | USMF | 20.80009.8007.37 |
15 |
24 | |
14 | Ciobanu (Roşca) Rodica |
19-12-1973 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCŞ DPCeG | USM | 20.80009.1606.15 |
|||
15 | Saharneanu Eudochia |
16-01-1977 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2022 | CCŞ FTFPEFA | USM | 20.80009.1606.08 |
|||
16 | Sprincean Serghei |
14-12-1973 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-07-2020 | 31-12-2023 | CCS | ICJPS | 20.80009.1606.05 |
5 |
26 | |
17 | Parii Sergiu |
22-10-1974 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
|||
18 | Popovici Ion |
21-05-1974 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | cumul/cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LȘHA | Icard | 20.80009.8007.04 20.80009.8007.10 |
2 |
5 | |
19 | Constantinov Valentin |
02-02-1971 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.5 | cumul/titular | 02-01-2020 | CȘEP | BSC | instituțional | 6 | |||
20 | Croitor Roman |
20-02-1971 | Doctor Habilitat | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LVT | IZ | 20.80009.7007.02 |
1 |