Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3761 | 5 | 277 | 606 | 559 | 550 | 1032 | 610 | 389 |
2 | din care femei | 1936 | 3 | 165 | 341 | 335 | 304 | 431 | 356 | 120 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3116 | 4 | 211 | 469 | 467 | 469 | 949 | 534 | 366 |
4 | din care femei | 1635 | 2 | 129 | 277 | 288 | 269 | 407 | 327 | 114 |
5 | Cumulanzi externi | 828 | 2 | 77 | 179 | 118 | 112 | 136 | 107 | 42 |
6 | din care femei | 384 | 1 | 41 | 84 | 64 | 50 | 40 | 44 | 12 |
7 | inclusiv cercetători | 2875 | 3 | 242 | 542 | 478 | 389 | 726 | 415 | 298 |
8 | din care femei | 1471 | 2 | 146 | 302 | 284 | 213 | 262 | 223 | 84 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 374 | 10 | 45 | 83 | 226 | 93 | 125 | ||
10 | din care femei | 109 | 5 | 18 | 38 | 44 | 38 | 18 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1281 | 47 | 225 | 337 | 237 | 332 | 213 | 124 | |
12 | din care femei | 673 | 33 | 125 | 198 | 133 | 124 | 121 | 38 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 456 | 1 | 25 | 82 | 123 | 223 | 133 | 85 | |
14 | din care femei | 221 | 1 | 13 | 50 | 72 | 85 | 71 | 25 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 411 | 3 | 34 | 115 | 94 | 113 | 90 | 28 | |
16 | din care femei | 195 | 3 | 19 | 64 | 40 | 41 | 43 | 6 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 52 | 3 | 5 | 44 | 9 | 28 | |||
18 | din care femei | 16 | 1 | 2 | 13 | 10 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 157 | 2 | 12 | 30 | 103 | 36 | 61 | ||
20 | din care femei | 35 | 1 | 5 | 12 | 14 | 13 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 496 | 111 | 167 | 64 | 37 | 21 | 19 | 7 | |
22 | din care femei | 252 | 58 | 92 | 35 | 16 | 8 | 10 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 132 | 4 | 15 | 29 | 78 | 39 | 35 | ||
24 | din care femei | 43 | 2 | 8 | 13 | 16 | 36 | 6 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stratan Alexandru |
19-06-1976 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SEADR | INCE | 20.80009.0807.16 |
5 | ||
2 | Stratan Alexandru |
19-06-1976 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Director institut - E6002 | 1 | titular | 03-01-2020 | 29-04-2022 | A | INCE | instituțional | 5 | ||
3 | Doga-Mîrzac Mariana |
18-04-1975 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCȘ DDPE | USM | 20.80009.0807.38 |
2 | ||
4 | Bostan Viorel |
27-08-1972 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNTS | UTM | 20.80009.5007.09 |
1 |
5 | |
5 | Bostan Viorel |
27-08-1972 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0 | fără remunerare | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNTS | UTM | 20.80009.7007.10 |
5 | ||
6 | Ghendov-Moşanu Aliona |
23-12-1973 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2021 | COTAPN | UTM | 20.80009.5107.09 |
5 |
8 | |
7 | Lupan Oleg |
21-05-1971 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNTS | UTM | 20.80009.5007.09 |
12 | ||
8 | Nica Denis |
15-04-1979 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-08-2022 | LCȘ FIN „E.Pokatilov”” | USM | 20.80009.5007.02 |
3 | ||
9 | Nica Denis |
15-04-1979 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | 31-12-2020 | LCȘ FIN „E.Pokatilov”” | USM | instituțional | 3 | ||
10 | Paladi Florentin |
26-07-1971 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ FMMSC | USM | 20.80009.7007.05 |
8 | ||
11 | Alexandrov Eugeniu |
01-01-1973 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGPRP | IFGPP | 20.80009.5107.03 |
8 | ||
12 | Cuciureanu Gheorghe |
09-02-1971 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 01-09-2020 | 31-12-2020 | LCDSI | IDSI | instituțional | 5 | ||
13 | Rusu Ştefan |
23-10-1974 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
16 | ||
14 | Rusu Ştefan |
23-10-1974 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2021 | LPH | IZ | instituțional | 16 | ||
15 | Albu Svetlana |
25-01-1974 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCGIGFTC | UTM | 20.80009.0807.34 |
5 | ||
16 | Belîi Adrian |
26-05-1975 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 0.25 | cumul | 02-01-2020 | 26-08-2021 | LII | USMF | 20.80009.8007.05 |
1 | ||
17 | Ciobanu Nicolae |
19-07-1971 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul | 03-01-2020 | 02-03-2020 | LȘCP | Icard | 20.80009.8007.33 |
9 | ||
18 | Ferdohleb Alexandru |
23-10-1969 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LGastro | USMF | 20.80009.8007.37 |
3 |
4 | |
19 | Hotineanu Adrian |
22-03-1977 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LGastro | USMF | 20.80009.8007.37 |
10 |
21 | |
20 | Ciobanu (Roşca) Rodica |
19-12-1973 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCŞ DPCeG | USM | 20.80009.1606.15 |
1 |