Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2466 | 4 | 213 | 381 | 324 | 270 | 462 | 299 | 161 |
2 | din care femei | 1326 | 3 | 128 | 226 | 203 | 153 | 181 | 172 | 47 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1877 | 3 | 148 | 274 | 240 | 219 | 404 | 253 | 138 |
4 | din care femei | 1010 | 2 | 94 | 166 | 151 | 133 | 161 | 153 | 38 |
5 | Cumulanzi externi | 713 | 1 | 83 | 131 | 105 | 72 | 74 | 61 | 26 |
6 | din care femei | 374 | 1 | 43 | 72 | 66 | 28 | 25 | 28 | 9 |
7 | inclusiv cercetători | 1812 | 1 | 190 | 334 | 255 | 196 | 329 | 212 | 122 |
8 | din care femei | 987 | 1 | 118 | 201 | 160 | 105 | 114 | 111 | 31 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 6 | 19 | 35 | 118 | 60 | 58 | ||
10 | din care femei | 61 | 3 | 9 | 23 | 25 | 24 | 10 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 794 | 42 | 150 | 196 | 139 | 161 | 116 | 52 | |
12 | din care femei | 436 | 29 | 88 | 120 | 74 | 58 | 63 | 16 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 238 | 19 | 42 | 60 | 116 | 75 | 42 | ||
14 | din care femei | 119 | 10 | 25 | 38 | 46 | 38 | 16 | ||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 243 | 2 | 21 | 68 | 58 | 48 | 53 | 8 | |
16 | din care femei | 130 | 2 | 10 | 39 | 32 | 17 | 27 | 2 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 24 | 1 | 23 | 5 | 13 | ||||
18 | din care femei | 7 | 7 | 5 | ||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 85 | 1 | 4 | 13 | 64 | 28 | 36 | ||
20 | din care femei | 24 | 1 | 1 | 11 | 10 | 12 | 3 | ||
21 | Doctoranzi | 365 | 93 | 103 | 39 | 20 | 14 | 13 | 5 | |
22 | din care femei | 200 | 54 | 59 | 24 | 8 | 5 | 8 | 1 | |
23 | Conducători de doctorat | 73 | 1 | 13 | 16 | 39 | 21 | 19 | ||
24 | din care femei | 22 | 1 | 5 | 9 | 4 | 21 | 2 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Duca Maria |
19-06-1956 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 2 | cumul intern/titular/titular | 02-01-2021 | 31-12-2021 | CCŞ GF | USM | instituțional | 61 | ||
22 | Chetruş Petru |
09-09-1944 | prof.univ |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 |
1 |
1 | ||
23 | Dulgheru Valeriu |
09-03-1956 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.7007.10 20.80009.1606.04 20.80009.5007.24 |
13 | ||
24 | Chiorsac Mihail |
30-08-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | cumul/cumul | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CU ”Energy Plus” | UTM | 20.80009.0807.33 20.80009.7007.18 |
1 | ||
25 | Cerbari Valerian |
11-08-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 1.25 | titular/cumul intern | 01-01-2021 | LPPS | IPAPS | instituțional | 16 | |||
26 | Dragnev Demir |
27-07-1936 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.36 20.80009.1606.04 |
12 | ||
27 | Ţvircun Victor |
18-10-1955 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 03-02-2023 | 31-12-2023 | MFPC | ISE | 20.80009.0807.45 |
9 | ||
28 | Pavel Vasile |
14-07-1934 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 0.25 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
2 | |
29 | Balan Valerian |
29-09-1949 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2021 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.04 |
1 |
17 | |
30 | Guţanu Vasile |
14-01-1944 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.75 | titular/titular | 04-01-2021 | 31-12-2021 | LCȘ CETCM | USM | 20.80009.7007.21 |
2 |
7 | |
31 | Sidorenko Anatolie |
15-09-1953 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2022 | 31-12-2023 | LC | IIEN | 20.80009.5007.11 |
1 |
50 | |
32 | Dascaliuc Alexandru |
02-04-1943 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LBP | IFGPP | 20.80009.7007.07 |
7 |
21 | |
33 | Balanuţă Anatol |
18-12-1941 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | COTAPN | UTM | instituțional | 13 | |||
34 | Stoicev Petru |
08-08-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CETPP ”Precesia” | UTM | 20.80009.5007.24 |
1 |
6 | |
35 | Usatîi Marin |
17-11-1949 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.75 | cumul/cumul/cumul/cumul | 03-10-2022 | 31-12-2022 | Nu sunt date | CCRGA "AcvaGenResurs" | 20.80009.7007.06 20.80009.5107.24 |
2 |
8 | |
36 | Perjan Andrei |
00-00-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 1.25 | cumul intern/titular | 03-01-2022 | LCȘ MFA | USM | instituțional | 7 | |||
37 | Toderaş Ion |
17-08-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2023 | 31-12-2023 | LSFM | IZ | 20.80009.7007.12 |
9 |
57 | |
38 | Belostecinic Grigore |
07-01-1960 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 1.25 | cumul/cumul | 04-01-2021 | 31-12-2022 | CCE | BSC | 20.80009.1606.04 20.80009.0807.18 |
9 | ||
39 | Ulian Galina |
23-04-1957 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef centru - E6023 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | CCȘ DDPE | USM | instituțional | 5 | |||
40 | Bodrug-Lungu Valentina |
24-02-1961 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 04-01-2021 | 31-12-2022 | CCȘ PES | USM | 20.80009.0807.23 |
2 |
12 |