Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2015 | 1 | 180 | 383 | 363 | 259 | 453 | 283 | 172 |
2 | din care femei | 1036 | 103 | 218 | 217 | 127 | 160 | 137 | 45 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1582 | 1 | 137 | 291 | 282 | 221 | 412 | 245 | 162 |
4 | din care femei | 810 | 79 | 173 | 171 | 116 | 144 | 123 | 42 | |
5 | Cumulanzi externi | 566 | 58 | 123 | 107 | 61 | 72 | 58 | 19 | |
6 | din care femei | 282 | 30 | 58 | 61 | 20 | 23 | 21 | 4 | |
7 | inclusiv cercetători | 1995 | 1 | 180 | 383 | 361 | 256 | 439 | 278 | 164 |
8 | din care femei | 1031 | 103 | 218 | 216 | 126 | 157 | 136 | 43 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 246 | 9 | 37 | 50 | 142 | 70 | 68 | ||
10 | din care femei | 71 | 4 | 14 | 20 | 31 | 23 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 904 | 39 | 181 | 247 | 160 | 193 | 143 | 60 | |
12 | din care femei | 470 | 26 | 95 | 146 | 81 | 71 | 73 | 20 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 296 | 1 | 22 | 51 | 81 | 141 | 86 | 54 | |
14 | din care femei | 143 | 1 | 12 | 33 | 45 | 52 | 45 | 18 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 311 | 1 | 31 | 97 | 67 | 74 | 66 | 15 | |
16 | din care femei | 153 | 1 | 15 | 55 | 26 | 30 | 29 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 36 | 2 | 4 | 30 | 8 | 18 | |||
18 | din care femei | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 105 | 2 | 9 | 17 | 71 | 25 | 39 | ||
20 | din care femei | 22 | 1 | 3 | 4 | 14 | 6 | 5 | ||
21 | Doctoranzi | 348 | 82 | 112 | 49 | 22 | 16 | 16 | 7 | |
22 | din care femei | 191 | 45 | 65 | 31 | 9 | 6 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 84 | 4 | 12 | 15 | 48 | 28 | 20 | ||
24 | din care femei | 23 | 2 | 4 | 4 | 10 | 20 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Druţă Inga |
17-08-1965 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CT | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
4 | |
2 | Holban Tiberiu |
12-06-1963 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul intern | 06-04-2020 | 30-09-2023 | LAIC | USMF | 20.80009.8007.09 |
14 | ||
3 | Frunze Nina |
26-08-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNMN | IMB | 20.80009.5107.08 |
3 |
3 | |
4 | Andronic Larisa |
17-03-1964 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LBV | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
5 |
11 | |
5 | Callo Tatiana |
23-12-1955 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCE | ISE | 20.80009.0807.27 |
1 |
5 | |
6 | Chistruga Boris |
05-11-1953 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2023 | 31-12-2023 | DBI | ASEM | 20.80009.0807.42 |
1 |
8 | |
7 | Doga-Mîrzac Mariana |
18-04-1975 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCȘ DDPE | USM | 20.80009.0807.38 |
1 | ||
8 | Bostan Viorel |
27-08-1972 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern/fără remunerare | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNTS | UTM | 20.80009.5007.09 20.80009.7007.10 |
1 |
4 | |
9 | Chiriac Liubomir |
04-06-1960 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-12-2020 | 31-12-2023 | LESAPI | UST | 20.80009.0807.20 |
5 |
8 | |
10 | Donica Ilie |
01-08-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LPTMP | ISPHTA | 20.80009.7007.18 20.80009.5107.22 20.80009.5107.26 |
|||
11 | Ghendov-Moşanu Aliona |
23-12-1973 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | COTAPN | UTM | 20.80009.5107.09 |
20 |
23 | |
12 | Lupan Oleg |
21-05-1971 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNTS | UTM | 20.80009.5007.09 |
1 |
21 | |
13 | Cozari Tudor |
25-04-1954 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LVT | IZ | 20.80009.7007.02 20.80009.7007.11 |
1 |
1 | |
14 | Mazuru Sergiu |
28-07-1961 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CETPP ”Precesia” | UTM | 20.80009.5007.24 |
|||
15 | Derjanschi Valeriu |
28-07-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LE | IZ | 20.80009.7007.02 20.80009.0807.24 |
2 |
4 | |
16 | Nica Denis |
15-04-1979 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-09-2022 | 31-12-2023 | LCȘ FIN „E.Pokatilov”” | USM | 20.80009.5007.02 |
7 | ||
17 | Duca Maria |
19-06-1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/titular | 04-01-2021 | 30-09-2023 | CCŞ GF | USM | 20.80009.5107.01 |
11 |
13 | |
18 | Paladi Florentin |
26-07-1971 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ FMMSC | USM | 20.80009.7007.05 |
2 |
7 | |
19 | Erhan Dumitru |
24-10-1953 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
4 |
11 | |
20 | Ostrovschii Serghei |
07-03-1968 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
1 |