Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2466 | 4 | 213 | 381 | 324 | 270 | 462 | 299 | 161 |
2 | din care femei | 1326 | 3 | 128 | 226 | 203 | 153 | 181 | 172 | 47 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1877 | 3 | 148 | 274 | 240 | 219 | 404 | 253 | 138 |
4 | din care femei | 1010 | 2 | 94 | 166 | 151 | 133 | 161 | 153 | 38 |
5 | Cumulanzi externi | 713 | 1 | 83 | 131 | 105 | 72 | 74 | 61 | 26 |
6 | din care femei | 374 | 1 | 43 | 72 | 66 | 28 | 25 | 28 | 9 |
7 | inclusiv cercetători | 1812 | 1 | 190 | 334 | 255 | 196 | 329 | 212 | 122 |
8 | din care femei | 987 | 1 | 118 | 201 | 160 | 105 | 114 | 111 | 31 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 6 | 19 | 35 | 118 | 60 | 58 | ||
10 | din care femei | 61 | 3 | 9 | 23 | 25 | 24 | 10 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 794 | 42 | 150 | 196 | 139 | 161 | 116 | 52 | |
12 | din care femei | 436 | 29 | 88 | 120 | 74 | 58 | 63 | 16 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 238 | 19 | 42 | 60 | 116 | 75 | 42 | ||
14 | din care femei | 119 | 10 | 25 | 38 | 46 | 38 | 16 | ||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 243 | 2 | 21 | 68 | 58 | 48 | 53 | 8 | |
16 | din care femei | 130 | 2 | 10 | 39 | 32 | 17 | 27 | 2 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 24 | 1 | 23 | 5 | 13 | ||||
18 | din care femei | 7 | 7 | 5 | ||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 85 | 1 | 4 | 13 | 64 | 28 | 36 | ||
20 | din care femei | 24 | 1 | 1 | 11 | 10 | 12 | 3 | ||
21 | Doctoranzi | 365 | 93 | 103 | 39 | 20 | 14 | 13 | 5 | |
22 | din care femei | 200 | 54 | 59 | 24 | 8 | 5 | 8 | 1 | |
23 | Conducători de doctorat | 73 | 1 | 13 | 16 | 39 | 21 | 19 | ||
24 | din care femei | 22 | 1 | 5 | 9 | 4 | 21 | 2 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Cantemir Valentina |
19-12-1952 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.75 | titular/titular | 04-01-2021 | 31-05-2022 | LFSH | GB | 20.80009.7007.22 |
1 |
13 | |
22 | Cauş Maria |
06-11-1952 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | cumul intern/cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2022 | LBP | IFGPP | 20.80009.7007.07 |
1 |
9 | |
23 | Ganea Anatolie |
14-07-1954 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 03-01-2022 | LRGV | IFGPP | instituțional | 26 | |||
24 | Harciuc Oleg |
19-04-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LFB | IFGPP | 20.80009.7007.16 |
3 |
9 | |
25 | Lazu Ştefan |
05-10-1941 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 01-01-2022 | 31-12-2023 | LGS | GB | 20.80009.7007.01 |
1 |
1 | |
26 | Melnic Maria |
17-06-1944 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.75 | titular/titular/titular | 01-01-2022 | 31-12-2022 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
4 |
11 | |
27 | Mihailov Mihai |
21-01-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul intern | 18-01-2022 | 31-12-2022 | LGPRP | IFGPP | 20.80009.5107.03 |
6 |
10 | |
28 | Mihnea Nadejda |
18-03-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2022 | LGA | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
5 |
18 | |
29 | Mogîldea Vladimir |
05-01-1956 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 3.25 | titular/cumul intern/cumul intern/titular/titular | 03-01-2022 | 31-12-2022 | LE | IEG | 20.80009.7007.11 20.80009.7007.08 |
6 2 |
17 | |
30 | Muntean Elena |
12-02-1957 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific stagiar - E6026 | 1.25 | cumul intern/cumul intern/cumul | 03-01-2022 | 31-05-2022 | LEB | IFGPP | 20.80009.5107.27 20.80009.8007.03 |
1 |
1 | |
31 | Fulga Nina |
15-10-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific - E6022 | 1.5 | cumul/cumul/cumul | 01-06-2021 | 31-12-2023 | LIA | IZ | 20.80009.7007.06 20.80009.5107.24 20.80009.7007.12 |
2 1 |
12 | |
32 | Rotaru Vladimir |
17-01-1956 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 2.75 | titular/titular/cumul intern/titular | 01-03-2021 | 31-12-2021 | LPAF | IFGPP | 20.80009.5107.19 |
10 | ||
33 | Savin Anatolie |
03-11-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | GIC | IZ | 20.80009.7007.02 |
2 |
11 | |
34 | Sîromeatnicov Iulia |
25-04-1950 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 2 | titular/titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LGPRP | IFGPP | 20.80009.5107.03 |
3 |
8 | |
35 | Stegărescu Vasile |
12-05-1959 | Doctor | conf.cerc. |
Director - E6004 | 2 | titular/titular | 01-04-2021 | 30-04-2022 | A | IEG | instituțional | 6 | ||
36 | Şuberneţkii Igor |
17-09-1949 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.75 | titular/titular | 16-06-2022 | 31-12-2023 | LHE | IZ | 20.80009.7007.06 |
2 |
9 | |
37 | Titova Nina |
20-11-1941 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | titular/titular | 03-01-2022 | 31-12-2022 | LFPPMF | IFGPP | 20.80009.5107.18 |
4 |
9 | |
38 | Tumanova Lidia |
03-01-1953 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | cumul intern/titular | 01-04-2022 | 31-12-2022 | LGM | IFGPP | 20.80009.5107.11 |
3 |
12 | |
39 | Bogatencov Petru |
14-02-1953 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 01-01-2023 | 31-12-2023 | LSI | IMI | 20.80009.5007.22 |
1 |
7 | |
40 | Siuris Andrei |
25-05-1955 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
2 |
11 |