Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 122 | 276 | 263 | 310 | 676 | 402 | 238 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 68 | 178 | 171 | 193 | 296 | 252 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 121 | 274 | 258 | 303 | 672 | 397 | 238 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 67 | 178 | 168 | 191 | 295 | 251 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 116 | 234 | 203 | 211 | 475 | 270 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 64 | 148 | 127 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 3 | 14 | 30 | 134 | 52 | 73 | ||
10 | din care femei | 47 | 6 | 18 | 23 | 19 | 11 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 27 | 100 | 144 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 16 | 59 | 93 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 15 | 54 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 7 | 35 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 1 | 21 | 20 | 40 | 34 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 1 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 11 | 35 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 22 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261 | Ivanova Raisa |
09-11-1959 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-07-2023 | 31-12-2023 | LBN | IFGPP | 20.80009.7007.07 |
3 |
5 | |
1262 | Pânzaru Boris |
18-08-1948 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LEB | IFGPP | 1 | ||||
1263 | Pânzaru Boris |
18-08-1948 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LFB | IFGPP | 20.80009.7007.16 |
1 |
1 | ||
1264 | Nateprov Alexandr |
01-10-1945 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
||||
1265 | Triduh Ghennadi |
07-04-1946 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
1 |
2 | |||
1266 | Parşutin Vladimir |
24-05-1940 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
2 | ||||
1267 | Siutkin Sveotoslav |
20-06-1951 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 02-05-2023 | 31-12-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
|||||
1268 | Cojevnicov Igor |
05-04-1954 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2023 | 17-04-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
1 | ||||
1269 | Boşneaga Iurie |
14-02-1951 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-05-2023 | 31-12-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
|||||
1270 | Cârlig Sergiu |
27-04-1978 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 04-01-2023 | 31-12-2023 | LFC | IFA | 20.80009.5007.07 |
||||
1271 | Baca Svetlana |
07-04-1961 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMFSS | IFA | 20.80009.5007.15 |
9 |
11 | |
1272 | Baranov Serghei |
26-07-1948 | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LMEEPM | IFA | 20.80009.5007.18 |
4 | ||||
1273 | Iuşcenco Serghei |
26-07-1960 | Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LMEEPM | IFA | 20.80009.5007.18 |
2 |
2 | |||
1274 | Ţînţaru Natalia |
18-09-1979 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LPMM | IFA | 20.80009.5007.18 |
5 | ||
1275 | Goremichin Vladimir |
08-07-1952 | Cercetător științific - E6022 | 0.75 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
1 | ||||
1276 | Cojocari Rodica |
09-11-1978 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.08 |
2 | |||
1277 | Răileanu Valentin |
19-07-1943 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.08 |
|||
1278 | Begu Adam |
28-09-1953 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.08 |
4 | ||
1279 | Bacal Petru |
31-08-1971 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
1 |
8 | |
1280 | Lozovanu Dorin |
28-04-1975 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
1 |
4 |