Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 246 | 1 | 3 | 29 | 49 | 150 | 67 | 74 | |
2 | din care femei | 71 | 1 | 1 | 10 | 20 | 32 | 23 | 10 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 212 | 1 | 3 | 23 | 40 | 134 | 58 | 67 | |
4 | din care femei | 57 | 1 | 1 | 8 | 15 | 28 | 20 | 9 | |
5 | Cumulanzi externi | 54 | 1 | 8 | 11 | 31 | 17 | 12 | ||
6 | din care femei | 17 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | |||
7 | inclusiv cercetători | 246 | 1 | 3 | 29 | 49 | 150 | 67 | 74 | |
8 | din care femei | 71 | 1 | 1 | 10 | 20 | 32 | 23 | 10 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 212 | 3 | 21 | 46 | 136 | 62 | 65 | ||
10 | din care femei | 58 | 1 | 6 | 19 | 29 | 21 | 10 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 106 | 1 | 3 | 28 | 31 | 35 | 26 | 11 | |
12 | din care femei | 44 | 1 | 1 | 10 | 14 | 11 | 13 | 1 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 82 | 1 | 1 | 9 | 24 | 47 | 31 | 16 | |
14 | din care femei | 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 12 | 5 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 76 | 2 | 16 | 26 | 25 | 23 | 5 | ||
16 | din care femei | 29 | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | |||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 32 | 5 | 27 | 7 | 15 | ||||
18 | din care femei | 10 | 2 | 8 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 84 | 2 | 16 | 62 | 24 | 34 | |||
20 | din care femei | 17 | 6 | 10 | 9 | 3 | ||||
21 | Doctoranzi | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | din care femei | 1 | ||||||||
23 | Conducători de doctorat | 77 | 6 | 14 | 52 | 23 | 26 | |||
24 | din care femei | 22 | 1 | 8 | 10 | 4 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frunze Nina |
26-08-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNMN | IMB | 20.80009.5107.08 |
3 |
3 | |
2 | Chiriac Liubomir |
04-06-1960 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-12-2020 | 31-12-2023 | LESAPI | UST | 20.80009.0807.20 |
5 |
8 | |
3 | Duca Maria |
19-06-1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/titular | 04-01-2021 | 30-09-2023 | CCŞ GF | USM | 20.80009.5107.01 |
11 |
13 | |
4 | Buşmachiu Galina |
04-01-1963 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LE | IZ | 20.80009.7007.02 |
12 |
21 | |
5 | Mihnea Nadejda |
18-03-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGA | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
1 |
3 | |
6 | Iliev Petru |
27-10-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LATLC | ISPHTA | 20.80009.5107.26 20.80009.5107.22 |
1 |
2 | |
7 | Todiraş Vladimir |
23-04-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 2 | titular/titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LPAF | IFGPP | 20.80009.5107.19 |
4 |
6 | |
8 | Macaev Fliur |
17-06-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | cumul/titular | 02-01-2021 | 31-12-2023 | LSO | IC | 20.80009.5007.17 20.80009.8007.14 |
17 |
36 | |
9 | Rapcea Mihail |
03-10-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LPTMV | ISPHTA | 20.80009.5107.17 20.80009.5107.05 |
|||
10 | Balmuş Victor |
03-10-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCJ | ICJPS | 20.80009.1606.05 |
|||
11 | Sava Parascovia |
21-10-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCAF | ISPHTA | 20.80009.5107.22 |
3 |
4 | |
12 | Kolesnik Alexander |
10-12-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
1 | ||
13 | Şcerbacov Victor |
30-10-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul intern | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | 5 | |||
14 | Martîniuc Constantin |
14-08-1961 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LBNAR | IFtz | 20.80009.8007.31 |
2 | ||
15 | Anghelici Gheorghe |
14-09-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LH | USMF | 20.80009.8007.30 |
2 |
8 | |
16 | Eftodii Victor |
27-02-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LȘBC | IO | 20.80009.8007.02 |
1 |
1 | |
17 | Pisarenco Serghei |
05-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LBNAR | IFtz | 20.80009.8007.23 |
10 | ||
18 | Savin-Zgardan Angela |
16-01-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
3 | |
19 | Begu Adam |
28-09-1953 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.11 20.80009.7007.08 |
4 | ||
20 | Nastas Tudor |
19-07-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 2 | titular/titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LFE | IFGPP | 20.80009.5107.27 20.80009.1606.04 |
7 |
8 |