Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 1252 | 112 | 240 | 230 | 160 | 290 | 170 | 109 | |
2 | din care femei | 642 | 67 | 139 | 128 | 77 | 104 | 80 | 29 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 988 | 84 | 182 | 179 | 133 | 263 | 145 | 102 | |
4 | din care femei | 513 | 49 | 110 | 102 | 72 | 95 | 75 | 27 | |
5 | Cumulanzi externi | 347 | 36 | 76 | 67 | 44 | 45 | 37 | 13 | |
6 | din care femei | 162 | 22 | 34 | 34 | 13 | 12 | 9 | 2 | |
7 | inclusiv cercetători | 1237 | 112 | 240 | 229 | 158 | 279 | 166 | 103 | |
8 | din care femei | 638 | 67 | 139 | 128 | 76 | 101 | 79 | 27 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 163 | 7 | 24 | 26 | 100 | 41 | 50 | ||
10 | din care femei | 50 | 3 | 11 | 9 | 25 | 14 | 9 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 567 | 28 | 112 | 153 | 101 | 122 | 82 | 39 | |
12 | din care femei | 291 | 19 | 57 | 87 | 51 | 44 | 40 | 12 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 184 | 1 | 10 | 34 | 47 | 92 | 50 | 37 | |
14 | din care femei | 86 | 1 | 6 | 22 | 26 | 31 | 25 | 10 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 204 | 1 | 23 | 63 | 41 | 51 | 41 | 11 | |
16 | din care femei | 100 | 1 | 10 | 34 | 14 | 24 | 19 | 4 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 22 | 2 | 20 | 6 | 13 | ||||
18 | din care femei | 5 | 5 | 4 | ||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 75 | 5 | 11 | 55 | 19 | 29 | |||
20 | din care femei | 18 | 1 | 3 | 14 | 5 | 5 | |||
21 | Doctoranzi | 227 | 47 | 72 | 35 | 13 | 12 | 10 | 6 | |
22 | din care femei | 127 | 28 | 44 | 19 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 58 | 2 | 11 | 9 | 32 | 17 | 15 | ||
24 | din care femei | 19 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donica Maria |
13-08-1959 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 04-05-2020 | 31-12-2023 | LATLC | ISPHTA | 20.80009.5107.26 20.80009.5107.17 |
||||
2 | Bouroş Paulina |
21-02-1959 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMFSS | IFA | 20.80009.5007.28 20.80009.5007.15 |
9 10 |
14 | |
3 | Frunze Nina |
26-08-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNMN | IMB | 20.80009.5107.08 |
3 |
3 | |
4 | Callo Tatiana |
23-12-1955 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCE | ISE | 20.80009.0807.27 |
1 |
5 | |
5 | Chistruga Boris |
05-11-1953 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2023 | 31-12-2023 | DBI | ASEM | 20.80009.0807.42 |
1 |
8 | |
6 | Donica Ilie |
01-08-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LPTMP | ISPHTA | 20.80009.7007.18 20.80009.5107.22 20.80009.5107.26 |
|||
7 | Cozari Tudor |
25-04-1954 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LVT | IZ | 20.80009.7007.02 20.80009.7007.11 |
1 |
1 | |
8 | Derjanschi Valeriu |
28-07-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LE | IZ | 20.80009.7007.02 20.80009.0807.24 |
2 |
4 | |
9 | Fonari Marina |
08-01-1959 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMFSS | IFA | 20.80009.5007.15 |
2 |
6 | |
10 | Duca Maria |
19-06-1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/titular | 04-01-2021 | 30-09-2023 | CCŞ GF | USM | 20.80009.5107.01 |
11 |
13 | |
11 | Erhan Dumitru |
24-10-1953 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
4 |
11 | |
12 | Bucaţel Vasile |
22-10-1958 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul | 01-07-2020 | 31-12-2023 | LD | GB | 20.80009.7007.19 20.80009.7007.14 20.80009.0807.24 |
|||
13 | Ganea Anatolie |
14-07-1954 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LRGV | IFGPP | 20.80009.5107.11 |
6 |
6 | |
14 | Dulgheru Valeriu |
09-03-1956 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | cumul intern/cumul intern/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CESCER | UTM | 20.80009.7007.10 20.80009.1606.04 20.80009.5007.24 |
2 | ||
15 | Boincean Boris |
23-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |
2 |
5 | |
16 | Dadu Constantin |
20-02-1955 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LATLC | ISPHTA | 20.80009.7007.18 20.80009.5107.16 20.80009.5107.26 |
|||
17 | Grosu Ion |
10-12-1958 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LPTMP | ISPHTA | 20.80009.7007.18 20.80009.5107.22 20.80009.5107.26 |
7 |
7 | ||
18 | Chisnicean Lilia |
23-01-1956 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LPAM | IFGPP | 20.80009.5107.07 |
2 |
4 | |
19 | Buzilă Varvara |
19-11-1955 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SE | MNEIN | 20.80009.0807.24 20.80009.0807.17 |
1 | ||
20 | Balmuş Victor |
03-10-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCJ | ICJPS | 20.80009.1606.05 |