Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 246 | 1 | 3 | 29 | 49 | 150 | 67 | 74 | |
2 | din care femei | 71 | 1 | 1 | 10 | 20 | 32 | 22 | 10 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 212 | 1 | 3 | 23 | 40 | 134 | 58 | 67 | |
4 | din care femei | 57 | 1 | 1 | 8 | 15 | 28 | 19 | 9 | |
5 | Cumulanzi externi | 54 | 1 | 8 | 11 | 31 | 17 | 12 | ||
6 | din care femei | 17 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | |||
7 | inclusiv cercetători | 246 | 1 | 3 | 29 | 49 | 150 | 67 | 74 | |
8 | din care femei | 71 | 1 | 1 | 10 | 20 | 32 | 22 | 10 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 212 | 3 | 21 | 46 | 136 | 62 | 65 | ||
10 | din care femei | 58 | 1 | 6 | 19 | 29 | 20 | 10 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 106 | 1 | 3 | 28 | 31 | 35 | 25 | 11 | |
12 | din care femei | 44 | 1 | 1 | 10 | 14 | 11 | 12 | 1 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 82 | 1 | 1 | 9 | 24 | 47 | 30 | 16 | |
14 | din care femei | 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 11 | 5 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 76 | 2 | 16 | 26 | 25 | 23 | 5 | ||
16 | din care femei | 29 | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | |||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 32 | 5 | 27 | 7 | 15 | ||||
18 | din care femei | 10 | 2 | 8 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 84 | 2 | 16 | 62 | 24 | 34 | |||
20 | din care femei | 17 | 6 | 10 | 8 | 3 | ||||
21 | Doctoranzi | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | din care femei | 1 | ||||||||
23 | Conducători de doctorat | 77 | 6 | 14 | 52 | 23 | 26 | |||
24 | din care femei | 22 | 1 | 8 | 10 | 4 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ambros Tudor |
26-07-1938 | Doctor | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 03-01-2020 | 30-06-2023 | CU ”Energy Plus” | UTM | 20.80009.5007.29 |
|||
22 | Derjanschi Valeriu |
28-07-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LE | IZ | 20.80009.7007.02 20.80009.0807.24 |
2 |
4 | |
23 | Erhan Dumitru |
24-10-1953 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
4 |
11 | |
24 | Chihai Oleg |
01-11-1973 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2022 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
6 |
12 | |
25 | Todos Petru |
05-01-1942 | Doctor | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CU ”Energy Plus” | UTM | 20.80009.5007.29 |
2 | ||
26 | Ungureanu Laurenţia |
14-03-1965 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LHE | IZ | 20.80009.7007.06 |
4 |
7 | |
27 | Iliev Petru |
27-10-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LATLC | ISPHTA | 20.80009.5107.26 20.80009.5107.22 |
1 |
2 | |
28 | Lupaşcu Galina |
06-04-1951 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 2 | titular/titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LGA | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
5 |
10 | |
29 | Focşa Valentin |
28-10-1951 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 27-01-2020 | 31-12-2023 | LTCEB | ISPZMV | 20.80009.5107.20 |
6 |
7 | |
30 | Coşman Sergiu |
03-07-1954 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular/cumul | 27-01-2020 | 31-12-2023 | LNTF | ISPZMV | 20.80009.5107.12 20.80009.5107.02 |
9 6 |
11 | ||
31 | Macaev Fliur |
17-06-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | cumul/titular | 03-02-2020 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.5007.17 20.80009.8007.14 |
17 |
36 | |
32 | Sidorenko Anatolie |
15-09-1953 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LC | IIEN | 20.80009.5007.11 |
1 |
11 | |
33 | Dascaliuc Alexandru |
02-04-1943 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LBP | IFGPP | 20.80009.7007.07 |
2 |
3 | |
34 | Stoicev Petru |
08-08-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CETPP ”Precesia” | UTM | 20.80009.5007.24 |
2 | ||
35 | Usatîi Marin |
17-11-1949 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LIA | IZ | 20.80009.7007.06 20.80009.5107.24 |
1 |
1 | |
36 | Cuciureanu Gheorghe |
09-02-1971 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 01-05-2022 | LCDSI | IDSI | instituțional | 11 | |||
37 | Bujor Oleg |
10-03-1978 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 2.25 | titular/cumul/titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||
38 | Bulhac Ion |
11-05-1946 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LCC | IC | 20.80009.5007.28 |
14 |
15 | ||
39 | Kolesnik Alexander |
10-12-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
1 | ||
40 | Ştefîrţă Anastasia |
23-12-1943 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | cumul/titular | 01-07-2020 | 31-12-2023 | LCC | IC | 20.80009.5007.28 |
4 |
4 |