Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 277 | 261 | 311 | 675 | 401 | 234 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 179 | 169 | 194 | 295 | 251 | 74 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 275 | 256 | 304 | 671 | 396 | 234 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 179 | 166 | 192 | 294 | 250 | 74 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 235 | 201 | 211 | 475 | 270 | 182 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 149 | 125 | 125 | 177 | 152 | 51 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 52 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 18 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 101 | 142 | 120 | 221 | 133 | 75 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 60 | 91 | 74 | 87 | 77 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 17 | 52 | 76 | 185 | 105 | 64 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 9 | 33 | 48 | 69 | 52 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 11 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 22 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frunze Nina |
26-08-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNMN | IMB | 20.80009.5107.08 |
3 |
3 | |
2 | Donica Ilie |
01-08-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | titular/cumul intern/cumul intern | 03-01-2020 | A | ISPHTA | instituțional | ||||
3 | Derjanschi Valeriu |
28-07-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LE | IZ | 20.80009.7007.02 20.80009.0807.24 |
2 |
4 | |
4 | Duca Maria |
19-06-1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/titular | 04-01-2021 | 30-09-2023 | CCŞ GF | USM | 20.80009.5107.01 |
11 |
13 | |
5 | Erhan Dumitru |
24-10-1953 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
4 |
11 | |
6 | Mihailov Mihai |
21-01-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGPRP | IFGPP | 20.80009.5107.03 |
|||
7 | Mihnea Nadejda |
18-03-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGA | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
1 |
3 | |
8 | Boincean Boris |
23-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Director - E6004 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2021 | A | Selecția | instituțional | 5 | |||
9 | Iliev Petru |
27-10-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LATLC | ISPHTA | 20.80009.5107.26 20.80009.5107.22 |
1 |
2 | |
10 | Dadu Constantin |
20-02-1955 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Director - E6004 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | A | ISPHTA | instituțional | ||||
11 | Todiraş Vladimir |
23-04-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 2 | titular/titular | 03-01-2022 | A | IFGPP | instituțional | 6 | |||
12 | Macaev Fliur |
17-06-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | cumul/titular | 02-01-2021 | 31-12-2023 | LSO | IC | 20.80009.5007.17 20.80009.8007.14 |
17 |
36 | |
13 | Rapcea Mihail |
03-10-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LPTMV | ISPHTA | 20.80009.5107.17 20.80009.5107.05 |
|||
14 | Balmuş Victor |
03-10-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCJ | ICJPS | 20.80009.1606.05 |
|||
15 | Sava Parascovia |
21-10-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCAF | ISPHTA | 20.80009.5107.22 |
3 |
4 | |
16 | Kolesnik Alexander |
10-12-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
1 | ||
17 | Şcerbacov Victor |
30-10-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul intern | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | 5 | |||
18 | Ulian Galina |
23-04-1957 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Șef centru - E6023 | 1 | cumul intern/titular | 03-01-2022 | CCȘ DDPE | USM | instituțional | 1 | |||
19 | Eremia Ion |
01-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Șef centru - E6023 | 1 | cumul/cumul intern/titular | 03-01-2022 | CSI „Silviu Dragomir” | USM | instituțional | 5 | |||
20 | Anghelici Gheorghe |
14-09-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LH | USMF | 20.80009.8007.30 |
2 |
8 |