Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 277 | 261 | 311 | 675 | 401 | 234 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 179 | 169 | 194 | 295 | 251 | 74 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 275 | 256 | 304 | 671 | 396 | 234 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 179 | 166 | 192 | 294 | 250 | 74 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 235 | 201 | 211 | 475 | 270 | 182 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 149 | 125 | 125 | 177 | 152 | 51 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 52 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 18 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 101 | 142 | 120 | 221 | 133 | 75 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 60 | 91 | 74 | 87 | 77 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 17 | 52 | 76 | 185 | 105 | 64 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 9 | 33 | 48 | 69 | 52 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 11 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 22 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaeva Albina |
18-05-1941 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LESDR | IIEN | 20.80009.5007.02 |
5 | ||
2 | Bulimaga Constantin |
12-01-1944 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 2 | titular/titular | 02-01-2020 | LE | IEG | instituțional | 14 | |||
3 | Alcaz Vasile |
25-01-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LS | IGS | 20.80009.7007.13 |
|||
4 | Olesciuk Valentin |
07-05-1947 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | LSEMDSE | IE | instituțional | 9 | |||
5 | Pîntea Maria |
17-11-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/titular | 03-01-2020 | 16-07-2023 | LGAPP | ISPHTA | 20.80009.5107.18 20.80009.5107.14 |
3 |
5 | |
6 | Celac Valentin |
26-02-1939 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LGA | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
2 | ||
7 | Musteaţă Simion |
11-01-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LZN | Porumbeni | 20.80009.5107.15 |
4 | ||
8 | Dascaliuc Alexandru |
02-04-1943 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LBP | IFGPP | 20.80009.7007.07 |
2 |
3 | |
9 | Chirtoagă Ion |
10-02-1945 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular/cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.19 20.80009.0807.36 |
1 |
4 | |
10 | Ştefîrţă Anastasia |
23-12-1943 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | cumul/titular | 01-07-2020 | 31-12-2023 | LCC | IC | 20.80009.5007.28 |
4 |
4 | |
11 | Cimpoi Mihai |
03-09-1942 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 20.80009.1606.04 |
|||
12 | Ţurcanu Andrei |
01-09-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 |
|||
13 | Agachi Alexei |
06-11-1941 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
|||
14 | Djugostran Valeriu |
18-10-1947 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.25 | titular/titular | 03-01-2022 | LL | IFtz | instituțional | 1 | |||
15 | Eţco Ludmila |
20-06-1945 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LȘO | IMC | 20.80009.8007.21 |
|||
16 | Ghinda Serghei |
30-11-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.25 | cumul/titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LIA | IFtz | 20.80009.8007.23 20.80009.5007.10 |
4 | ||
17 | Răileanu Valentin |
19-07-1943 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 2 | titular/titular | 03-01-2022 | LCRM | IEG | instituțional | ||||
18 | Clochişner Sofia |
12-01-1949 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
1 | ||
19 | Rotari Alexandru |
08-09-1938 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.21 |
|||
20 | Buzu Ion |
26-05-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | GA | IZ | 20.80009.7007.12 |
4 |