Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 276 | 262 | 311 | 675 | 403 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 178 | 170 | 194 | 295 | 253 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 274 | 257 | 304 | 671 | 398 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 178 | 167 | 192 | 294 | 252 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 234 | 202 | 211 | 475 | 271 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 148 | 126 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 19 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 100 | 143 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 59 | 92 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 16 | 53 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 8 | 34 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Erhan Dumitru |
24-10-1953 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
4 |
11 | |
42 | Ţurcan Vladimir |
02-11-1951 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
7 | |||
43 | Voloşciuc Leonid |
02-11-1952 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | cumul intern/titular | 03-01-2022 | LFB | IFGPP | instituțional | 13 | |||
44 | Mihailov Mihai |
21-01-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGPRP | IFGPP | 20.80009.5107.03 |
|||
45 | Mihnea Nadejda |
18-03-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGA | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
1 |
3 | |
46 | Bujoreanu Nicolae |
06-06-1950 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LFPPMF | IFGPP | 20.80009.5107.18 |
5 |
6 | ||
47 | Rusu Emil |
16-04-1944 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LN | IIEN | 20.80009.5007.02 |
4 | |||
48 | Cerbari Valerian |
11-08-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 1.25 | titular/cumul intern | 01-01-2021 | LPPS | IPAPS | instituțional | 1 | |||
49 | Boincean Boris |
23-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Director - E6004 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2021 | A | Selecția | instituțional | 5 | |||
50 | Iliev Petru |
27-10-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LATLC | ISPHTA | 20.80009.5107.26 20.80009.5107.22 |
1 |
2 | |
51 | Rusu Alexandru |
20-08-1944 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 | |||
52 | Musteaţă Simion |
11-01-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LZN | Porumbeni | 20.80009.5107.15 |
4 | ||
53 | Dadu Constantin |
20-02-1955 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Director - E6004 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | A | ISPHTA | instituțional | ||||
54 | Todiraş Vladimir |
23-04-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 2 | titular/titular | 03-01-2022 | A | IFGPP | instituțional | 6 | |||
55 | Savin Gheorghe |
06-11-1936 | Doctor Habilitat | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LGAVV | ISPHTA | 20.80009.5107.17 |
1 | |||
56 | Lupaşcu Galina |
06-04-1951 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 2 | titular/titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LGA | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
5 |
10 | |
57 | Focşa Valentin |
28-10-1951 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 27-01-2020 | 31-12-2023 | LTCEB | ISPZMV | 20.80009.5107.20 |
6 |
7 | |
58 | Bahcivanji Mihail |
12-08-1939 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 02-03-2020 | 31-12-2023 | LNTF | ISPZMV | 20.80009.5107.12 |
2 |
2 | ||
59 | Coşman Sergiu |
03-07-1954 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular/cumul | 27-01-2020 | 31-12-2023 | LNTF | ISPZMV | 20.80009.5107.12 20.80009.5107.02 |
9 6 |
11 | ||
60 | Eremia Nicolae |
30-10-1950 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5007.17 |
5 |
7 |