Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 276 | 262 | 311 | 675 | 403 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 178 | 170 | 194 | 295 | 253 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 274 | 257 | 304 | 671 | 398 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 178 | 167 | 192 | 294 | 252 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 234 | 202 | 211 | 475 | 271 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 148 | 126 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 19 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 100 | 143 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 59 | 92 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 16 | 53 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 8 | 34 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Suşchevici Constantin |
14-06-1943 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 20.80009.5007.19 |
2 | ||
62 | Verlan Victor |
24-10-1942 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
1 |
2 | ||
63 | Chetruş Petru |
09-09-1944 | prof.univ |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 |
||||
64 | Sineavschii Elerlanj |
01-07-1938 | Consultant științific - E6014 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 21-09-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
|||||
65 | Bulimaga Valentina |
22-09-1948 | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LE | IMB | 20.80009.5007.28 |
1 |
3 | ||
66 | Chiriac Ion |
28-07-1944 | Doctor | conf.cerc. |
Tehnician superior - H6112 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | LE | IZ | instituțional | ||||
67 | Bolotin Oleg |
01-08-1940 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LGR | IGS | 20.80009.7007.13 |
1 |
1 | |
68 | Cocîrţă Petru |
04-02-1947 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 19-01-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
|||||
69 | Harciuc Oleg |
19-04-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LFB | IFGPP | 20.80009.7007.16 |
4 | ||
70 | Lazu Ştefan |
05-10-1941 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 01-01-2022 | 31-12-2023 | LGS | GB | 20.80009.7007.01 |
|||
71 | Melnic Maria |
17-06-1944 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 01-01-2023 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
|||
72 | Ralea Tudor |
08-12-1947 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | titular/cumul intern | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LBP | IFGPP | 20.80009.7007.19 20.80009.7007.07 |
6 |
7 | ||
73 | Savin Anatolie |
03-11-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | GIC | IZ | 20.80009.7007.02 |
2 |
4 | |
74 | Şuberneţkii Igor |
17-09-1949 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 16-06-2022 | 31-12-2023 | LHE | IZ | 20.80009.7007.06 |
1 |
1 | |
75 | Titova Nina |
20-11-1941 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LFPPMF | IFGPP | 20.80009.5107.18 |
2 |
2 | |
76 | Raevschi Simion |
01-10-1941 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular/cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 20.80009.5007.20 |
|||||
77 | Mihailov Valentin |
05-04-1942 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMEEPM | IFA | 20.80009.5007.18 |
2 | |||
78 | Rusu Emil |
16-04-1944 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LN | IIEN | 20.80009.5007.02 |
4 | |||
79 | Cerbari Valerian |
11-08-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 1.25 | titular/cumul intern | 01-01-2021 | LPPS | IPAPS | instituțional | 1 | |||
80 | Arhip Olga |
18-02-1944 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 |