Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 246 | 1 | 3 | 29 | 49 | 150 | 67 | 74 | |
2 | din care femei | 71 | 1 | 1 | 10 | 20 | 32 | 23 | 10 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 212 | 1 | 3 | 23 | 40 | 134 | 58 | 67 | |
4 | din care femei | 57 | 1 | 1 | 8 | 15 | 28 | 20 | 9 | |
5 | Cumulanzi externi | 54 | 1 | 8 | 11 | 31 | 17 | 12 | ||
6 | din care femei | 17 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | |||
7 | inclusiv cercetători | 246 | 1 | 3 | 29 | 49 | 150 | 67 | 74 | |
8 | din care femei | 71 | 1 | 1 | 10 | 20 | 32 | 23 | 10 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 212 | 3 | 21 | 46 | 136 | 62 | 65 | ||
10 | din care femei | 58 | 1 | 6 | 19 | 29 | 21 | 10 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 106 | 1 | 3 | 28 | 31 | 35 | 26 | 11 | |
12 | din care femei | 44 | 1 | 1 | 10 | 14 | 11 | 13 | 1 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 82 | 1 | 1 | 9 | 24 | 47 | 31 | 16 | |
14 | din care femei | 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 12 | 5 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 76 | 2 | 16 | 26 | 25 | 23 | 5 | ||
16 | din care femei | 29 | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | |||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 32 | 5 | 27 | 7 | 15 | ||||
18 | din care femei | 10 | 2 | 8 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 84 | 2 | 16 | 62 | 24 | 34 | |||
20 | din care femei | 17 | 6 | 10 | 9 | 3 | ||||
21 | Doctoranzi | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | din care femei | 1 | ||||||||
23 | Conducători de doctorat | 77 | 6 | 14 | 52 | 23 | 26 | |||
24 | din care femei | 22 | 1 | 8 | 10 | 4 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lozovanu Dmitrii |
08-11-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
2 | ||
2 | Duca Gheorghe |
29-02-1952 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LCFC | IC | 20.80009.5007.27 |
4 |
30 | |
3 | Druţă Inga |
17-08-1965 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CT | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
4 | |
4 | Dicusar Alexandr |
28-08-1942 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | cumul intern/titular | 02-01-2020 | 31-08-2023 | LMEEPM | IFA | 20.80009.5007.18 |
2 |
10 | |
5 | Şerban Dormidont |
22-02-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 26-08-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
1 | ||
6 | Rudic Valeriu |
18-02-1947 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | cumul/titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LF | IMB | 20.80009.5107.09 20.80009.5007.05 |
1 |
3 | |
7 | Frunze Nina |
26-08-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNMN | IMB | 20.80009.5107.08 |
3 |
3 | |
8 | Caraman Mihail |
12-08-1941 | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.7007.05 20.80009.5007.12 |
1 |
3 | ||
9 | Iovu Mihail |
20-09-1946 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | cumul intern/titular | 02-01-2020 | 22-12-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
5 | ||
10 | Spătaru Tatiana |
01-03-1966 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCSPS | ICJPS | 20.80009.1606.13 |
1 |
6 | |
11 | Bajura Tudor |
12-04-1948 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SEADR | INCE | 20.80009.0807.16 |
2 |
3 | |
12 | Nikolaeva Albina |
18-05-1941 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LESDR | IIEN | 20.80009.5007.02 |
5 | ||
13 | Gulea Aurelian |
28-05-1946 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | cumul/titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MABT | USM | 20.80009.7007.12 20.80009.5007.10 |
3 12 |
28 | |
14 | Bulimaga Constantin |
12-01-1944 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 2 | titular/titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LE | IEG | 20.80009.7007.11 |
8 |
14 | |
15 | Arnautov Vladimir |
30-07-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | 2 | |||
16 | Caşu Alexei |
20-08-1940 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | ||||
17 | Ceban David |
00-00-1952 | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MFA | USM | 20.80009.5007.25 |
4 | |||
18 | Gaindric Constantin |
11-09-1941 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSI | IMI | 20.80009.5007.22 |
2 | ||
19 | Glavan Vasile |
00-00-1949 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 30-09-2023 | LCȘ MFA | USM | 20.80009.5007.25 |
1 | ||
20 | Popa Mihail |
15-05-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LED | IMI | instituțional | 5 |