Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 251 | 552 | 542 | 491 | 832 | 535 | 282 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 144 | 316 | 334 | 274 | 344 | 309 | 86 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 182 | 427 | 436 | 414 | 769 | 475 | 265 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 106 | 256 | 274 | 245 | 325 | 286 | 82 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 88 | 165 | 136 | 106 | 108 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 238 | 495 | 468 | 367 | 620 | 388 | 227 |
8 | din care femei | 1402 | 139 | 283 | 281 | 193 | 221 | 199 | 63 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 10 | 44 | 78 | 197 | 98 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 5 | 17 | 36 | 40 | 36 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 51 | 226 | 331 | 234 | 285 | 200 | 88 | |
12 | din care femei | 657 | 33 | 122 | 197 | 127 | 104 | 106 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 24 | 79 | 116 | 202 | 127 | 69 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 14 | 48 | 67 | 76 | 65 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 35 | 127 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 18 | 72 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 13 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 158 | 69 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 39 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Moldovanu Ion |
25-12-1948 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LNF | INN | 20.80009.8007.39 20.80009.8007.01 |
7 8 |
15 | |
122 | Pisarenco Serghei |
05-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LBNAR | IFtz | 20.80009.8007.23 |
10 | ||
123 | Grosu Aurel |
06-02-1949 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul intern | 02-03-2020 | 31-12-2023 | LȘUCTR | Icard | 20.80009.8007.28 |
4 |
4 | |
124 | Mereuţă Ion |
14-10-1958 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LFSASG | IFS | 20.80009.7007.25 |
16 | ||
125 | Rîvneac Victor |
13-04-1950 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LMorf | USMF | 20.80009.8007.17 20.80009.5007.10 |
|||
126 | Spînu Constantin |
19-03-1950 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | 13-10-2023 | LȘHVIH | ANSP | 20.80009.8007.15 |
9 | ||
127 | Spinei Larisa |
10-12-1952 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USMF | 20.80009.8007.27 |
15 | ||
128 | Valica Vladimir |
11-06-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
4 |
23 | |
129 | Vataman Eleonora |
09-11-1945 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-03-2020 | 31-12-2023 | LȘICC | Icard | 20.80009.8007.34 |
1 |
3 | |
130 | Bahnaru Vasile |
14-10-1949 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 20.80009.1606.04 |
2 | ||
131 | Savin-Zgardan Angela |
16-01-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
3 | |
132 | Lozan Vasile |
09-08-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | cumul/titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MABT | USM | 20.80009.5007.04 20.80009.5007.10 |
3 | ||
133 | Botnari Vasile |
30-01-1952 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGPRP | IFGPP | 20.80009.5107.03 |
2 |
2 | |
134 | Begu Adam |
28-09-1953 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.11 20.80009.7007.08 |
4 | ||
135 | Răileanu Valentin |
19-07-1943 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 2 | titular/titular | 03-01-2022 | LCRM | IEG | instituțional | ||||
136 | Nastas Tudor |
19-07-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 2 | titular/titular | 03-01-2022 | LFE | IFGPP | instituțional | 8 | |||
137 | Bolun Ion |
07-09-1947 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCIDSC | UTM | 20.80009.5007.26 |
1 |
2 | |
138 | Burtiev Raşid |
10-04-1950 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LS | IGS | 20.80009.7007.13 |
|||
139 | Gudumac Eva |
06-05-1941 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LICC | USMF | 20.80009.8007.06 20.80009.8007.32 |
2 1 |
10 | |
140 | Manolache Constantin |
01-11-1953 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Director - E6004 | 1.5 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | A | BSC | instituțional | 4 |