Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3916 | 4 | 285 | 612 | 594 | 551 | 943 | 608 | 309 |
2 | din care femei | 2056 | 3 | 167 | 346 | 366 | 307 | 401 | 353 | 101 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3248 | 3 | 203 | 476 | 480 | 469 | 869 | 541 | 293 |
4 | din care femei | 1723 | 2 | 123 | 279 | 297 | 274 | 379 | 326 | 97 |
5 | Cumulanzi externi | 854 | 1 | 101 | 176 | 137 | 116 | 122 | 97 | 33 |
6 | din care femei | 408 | 1 | 53 | 88 | 81 | 45 | 33 | 39 | 7 |
7 | inclusiv cercetători | 2873 | 2 | 262 | 530 | 489 | 373 | 660 | 404 | 244 |
8 | din care femei | 1483 | 1 | 158 | 298 | 294 | 199 | 235 | 207 | 71 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 348 | 10 | 45 | 80 | 204 | 100 | 99 | ||
10 | din care femei | 105 | 5 | 19 | 37 | 41 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1298 | 51 | 234 | 349 | 243 | 302 | 211 | 96 | |
12 | din care femei | 683 | 35 | 124 | 210 | 135 | 110 | 113 | 31 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 442 | 1 | 25 | 84 | 120 | 210 | 133 | 69 | |
14 | din care femei | 214 | 1 | 13 | 51 | 70 | 79 | 68 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 436 | 3 | 37 | 128 | 101 | 108 | 96 | 22 | |
16 | din care femei | 212 | 3 | 18 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 43 | 2 | 5 | 36 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 157 | 2 | 12 | 30 | 105 | 42 | 57 | ||
20 | din care femei | 37 | 1 | 5 | 13 | 16 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 528 | 124 | 169 | 71 | 38 | 19 | 20 | 6 | |
22 | din care femei | 284 | 69 | 95 | 41 | 17 | 7 | 11 | 1 | |
23 | Conducători de doctorat | 126 | 4 | 15 | 28 | 75 | 40 | 33 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 34 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sava Eugen |
04-08-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | 31-12-2023 | SCA | MNIM | 20.80009.0807.43 |
|||
2 | Sofroni Dumitru |
05-04-1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MABT | USM | 20.80009.5007.10 |
|||
3 | Tighineanu Ion |
22-03-1955 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0 | fără remunerare | 03-01-2020 | 30-09-2023 | CNSTM | UTM | 20.80009.5007.20 |
1 |
22 | |
4 | Ursachi Veaceslav |
19-07-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNSTM | UTM | 20.80009.5007.20 |
12 | ||
5 | Frunze Nina |
26-08-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNMN | IMB | 20.80009.5107.08 |
9 |
10 | |
6 | Callo Tatiana |
23-12-1955 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCE | ISE | 20.80009.0807.27 |
2 |
5 | |
7 | Chistruga Boris |
05-11-1953 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | 30-06-2022 | DBI | ASEM | 20.80009.0807.42 |
1 | ||
8 | Şavga Larisa |
13-03-1962 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SCFM | INCE | 20.80009.0807.22 |
6 | ||
9 | Chiriac Liubomir |
04-06-1960 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-12-2020 | 31-12-2023 | LESAPI | UST | 20.80009.0807.20 |
12 |
17 | |
10 | Donica Ilie |
01-08-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | titular/cumul intern/cumul intern | 03-01-2020 | A | ISPHTA | instituțional | ||||
11 | Cozari Tudor |
25-04-1954 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | cumul/cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LVT | IZ | 20.80009.7007.02 20.80009.7007.11 |
2 1 |
5 | |
12 | Mazuru Sergiu |
28-07-1961 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CETPP ”Precesia” | UTM | 20.80009.5007.24 |
|||
13 | Derjanschi Valeriu |
28-07-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LE | IZ | 20.80009.7007.02 20.80009.0807.24 |
3 | ||
14 | Duca Maria |
19-06-1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 04-01-2021 | 30-09-2023 | CCŞ GF | USM | 20.80009.5107.01 |
13 |
21 | |
15 | Erhan Dumitru |
24-10-1953 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
7 |
10 | |
16 | Buşmachiu Galina |
04-01-1963 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LE | IZ | 20.80009.7007.02 |
8 |
15 | |
17 | Dulgheru Valeriu |
09-03-1956 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.75 | cumul intern/cumul/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CESCER | UTM | 20.80009.7007.10 20.80009.1606.04 20.80009.5007.24 |
5 | ||
18 | Mihailov Mihai |
21-01-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | titular/cumul intern | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGPRP | IFGPP | 20.80009.5107.03 |
3 |
3 | |
19 | Mihnea Nadejda |
18-03-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGA | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
5 |
6 | |
20 | Taran Nicolae |
09-05-1960 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | A | ISPHTA | instituțional | 8 |