Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3916 | 4 | 285 | 610 | 596 | 551 | 943 | 609 | 311 |
2 | din care femei | 2056 | 3 | 167 | 344 | 368 | 307 | 401 | 355 | 102 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3248 | 3 | 203 | 474 | 482 | 469 | 869 | 542 | 295 |
4 | din care femei | 1723 | 2 | 123 | 277 | 299 | 274 | 379 | 328 | 98 |
5 | Cumulanzi externi | 854 | 1 | 101 | 176 | 137 | 116 | 122 | 97 | 33 |
6 | din care femei | 408 | 1 | 53 | 88 | 81 | 45 | 33 | 39 | 7 |
7 | inclusiv cercetători | 2873 | 2 | 262 | 529 | 490 | 373 | 660 | 404 | 246 |
8 | din care femei | 1483 | 1 | 158 | 297 | 295 | 199 | 235 | 208 | 72 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 348 | 10 | 45 | 80 | 204 | 100 | 99 | ||
10 | din care femei | 105 | 5 | 19 | 37 | 41 | 38 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1298 | 51 | 233 | 350 | 243 | 302 | 212 | 97 | |
12 | din care femei | 683 | 35 | 123 | 211 | 135 | 110 | 114 | 31 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 442 | 1 | 24 | 85 | 120 | 210 | 134 | 70 | |
14 | din care femei | 214 | 1 | 12 | 52 | 70 | 79 | 69 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 436 | 3 | 37 | 128 | 101 | 108 | 96 | 22 | |
16 | din care femei | 212 | 3 | 18 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 43 | 2 | 5 | 36 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 157 | 2 | 12 | 30 | 105 | 42 | 57 | ||
20 | din care femei | 37 | 1 | 5 | 13 | 16 | 15 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 528 | 124 | 169 | 71 | 38 | 19 | 20 | 6 | |
22 | din care femei | 284 | 69 | 95 | 41 | 17 | 7 | 11 | 1 | |
23 | Conducători de doctorat | 126 | 4 | 15 | 28 | 75 | 40 | 33 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 34 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potlog Tamara |
03-04-1958 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 |
3 |
9 | |
2 | Sava Eugen |
04-08-1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | 31-12-2023 | SCA | MNIM | 20.80009.0807.43 |
|||
3 | Varzari Pantelimon |
14-07-1946 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 01-07-2021 | 31-12-2022 | CCPRI | ICJPS | instituțional | 4 | ||
4 | Sofroni Dumitru |
05-04-1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MABT | USM | 20.80009.5007.10 |
|||
5 | Nica Iurie |
11-11-1951 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LTM | IIEN | 20.80009.5007.11 |
2 | ||
6 | Gudumac Valentin |
04-05-1941 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LB | USMF | 20.80009.5007.10 |
6 | ||
7 | Gonţa Maria |
13-12-1948 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ CETCM | USM | 20.80009.5007.27 |
8 |
12 | |
8 | Callo Tatiana |
23-12-1955 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCE | ISE | 20.80009.0807.27 |
2 |
5 | |
9 | Chistruga Boris |
05-11-1953 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | 30-06-2022 | DBI | ASEM | 20.80009.0807.42 |
1 | ||
10 | Gheorghiţă Maria |
21-04-1952 | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UTM | 20.80009.0807.22 |
1 |
6 | ||
11 | Ghinsari Victoria |
18-09-1945 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LS | IGS | 20.80009.7007.13 |
|||
12 | Achiri Ion |
25-01-1953 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2022 | LCE | ISE | 20.80009.0807.27 |
1 |
7 | |
13 | Racul Anatol |
17-04-1954 | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2022 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.0807.44 |
4 | |||
14 | Cartofeanu Vasile |
21-11-1950 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | COTAPN | UTM | 20.80009.5107.09 |
1 |
1 | |
15 | (Guzun Mihail) |
01-01-1954 | Doctor | conf.univ. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 01-01-2021 | 06-07-2023Deces | LTIC | IDSI | instituțional | |||
16 | Nuca Ilie |
28-06-1957 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CU ”Energy Plus” | UTM | 20.80009.5007.29 |
1 |
3 | |
17 | Poştaru Gheorghe |
07-04-1952 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.75 | cumul intern/cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | CESCER | UTM | 20.80009.7007.10 20.80009.5007.24 |
1 |
2 | |
18 | Sandulachi Elisaveta |
27-03-1959 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2022 | COTAPN | UTM | 20.80009.5107.09 20.80009.5107.13 |
3 |
4 | |
19 | Nicorici Valentina |
27-07-1952 | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 |
1 |
2 | ||
20 | Duca Maria |
19-06-1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 04-01-2021 | 30-09-2023 | CCŞ GF | USM | 20.80009.5107.01 |
13 |
21 |