Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3916 | 4 | 285 | 610 | 596 | 551 | 943 | 609 | 311 |
2 | din care femei | 2056 | 3 | 167 | 344 | 368 | 307 | 401 | 355 | 102 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3248 | 3 | 203 | 474 | 482 | 469 | 869 | 542 | 295 |
4 | din care femei | 1723 | 2 | 123 | 277 | 299 | 274 | 379 | 328 | 98 |
5 | Cumulanzi externi | 854 | 1 | 101 | 176 | 137 | 116 | 122 | 97 | 33 |
6 | din care femei | 408 | 1 | 53 | 88 | 81 | 45 | 33 | 39 | 7 |
7 | inclusiv cercetători | 2873 | 2 | 262 | 529 | 490 | 373 | 660 | 404 | 246 |
8 | din care femei | 1483 | 1 | 158 | 297 | 295 | 199 | 235 | 208 | 72 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 348 | 10 | 45 | 80 | 204 | 100 | 99 | ||
10 | din care femei | 105 | 5 | 19 | 37 | 41 | 38 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1298 | 51 | 233 | 350 | 243 | 302 | 212 | 97 | |
12 | din care femei | 683 | 35 | 123 | 211 | 135 | 110 | 114 | 31 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 442 | 1 | 24 | 85 | 120 | 210 | 134 | 70 | |
14 | din care femei | 214 | 1 | 12 | 52 | 70 | 79 | 69 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 436 | 3 | 37 | 128 | 101 | 108 | 96 | 22 | |
16 | din care femei | 212 | 3 | 18 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 43 | 2 | 5 | 36 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 157 | 2 | 12 | 30 | 105 | 42 | 57 | ||
20 | din care femei | 37 | 1 | 5 | 13 | 16 | 15 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 528 | 124 | 169 | 71 | 38 | 19 | 20 | 6 | |
22 | din care femei | 284 | 69 | 95 | 41 | 17 | 7 | 11 | 1 | |
23 | Conducători de doctorat | 126 | 4 | 15 | 28 | 75 | 40 | 33 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 34 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavriliţă Lidia |
26-10-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LFE | IFGPP | 20.80009.5107.27 |
2 |
2 | |
2 | Naval Elvira |
09-05-1945 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 02-01-2021 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
3 | ||
3 | Nikolaeva Albina |
18-05-1941 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LESDR | IIEN | 20.80009.5007.02 |
2 |
3 | |
4 | Savelieva Galina |
06-10-1947 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCD | INCE | 20.80009.0807.21 |
4 |
7 | |
5 | Pîntea Maria |
17-11-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/titular | 01-01-2021 | 31-12-2022 | LGAPP | ISPHTA | 20.80009.5107.18 20.80009.5107.14 |
4 2 |
6 | |
6 | Negru Maria |
25-05-1945 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular/titular | 01-10-2021 | 26-11-2022 | LHE | IZ | 20.80009.7007.06 |
2 |
2 | |
7 | Gagara Ludmila |
03-02-1946 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 |
1 | ||
8 | Melnic Maria |
17-06-1944 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.75 | titular | 01-01-2022 | 31-12-2022 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
4 |
4 | |
9 | Fulga Nina |
15-10-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific - E6022 | 1 | cumul/cumul | 01-06-2021 | 31-12-2023 | LIA | IZ | 20.80009.7007.06 20.80009.5107.24 20.80009.7007.12 |
3 | ||
10 | Titova Nina |
20-11-1941 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2022 | LFPPMF | IFGPP | 20.80009.5107.18 |
2 |
2 | |
11 | Arhip Olga |
18-02-1944 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 | ||
12 | Ştefîrţă Anastasia |
23-12-1943 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 1.5 | cumul/titular | 03-01-2022 | LFB | IFGPP | instituțional | 2 | |||
13 | Bolotnicova Valentina |
28-08-1937 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | 01-08-2022 | LETGU | IFtz | 20.80009.8007.23 |
6 | ||
14 | Moscovciuc Ana |
26-09-1942 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LBNAR | IFtz | 20.80009.8007.23 |
4 | ||
15 | Eţco Ludmila |
20-06-1945 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LȘO | IMC | 20.80009.8007.21 |
|||
16 | Maşcenco Natalia |
24-12-1947 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LBN | IFGPP | 20.80009.7007.07 |
4 |
9 | |
17 | Daţco Tatiana |
29-06-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
1 |
2 | |
18 | Garaeva Svetlana |
24-03-1947 | conf.cerc. |
Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LFSR | IFS | 20.80009.7007.25 |
3 | |||
19 | Volneanschi Ana |
12-10-1946 | conf.cerc. |
Secretar științific - E6006 | 1.5 | titular/cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | ANSP | instituțional | ||||
20 | Clochişner Sofia |
12-01-1949 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
5 |