Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 251 | 551 | 543 | 491 | 832 | 537 | 284 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 144 | 315 | 335 | 274 | 344 | 311 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 182 | 426 | 437 | 414 | 769 | 477 | 267 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 106 | 255 | 275 | 245 | 325 | 288 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 88 | 165 | 136 | 106 | 108 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 238 | 494 | 469 | 367 | 620 | 389 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 139 | 282 | 282 | 193 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 10 | 44 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 5 | 17 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 51 | 225 | 332 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 33 | 121 | 198 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 23 | 80 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 13 | 49 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 35 | 127 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 18 | 72 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 158 | 69 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Fratea Svetlana |
11-08-1962 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LS ST | Porumbeni | 20.80009.5107.15 |
3 | ||||
182 | Malai Ludmila |
28-09-1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
183 | Boaghe Maria | 23-03-1960 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
184 | Spînu Axenia | 22-08-1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LG | Porumbeni | instituțional | ||||||
185 | Dabija Olga | 17-10-1961 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LG | Porumbeni | instituțional | ||||||
186 | Cernei Olga |
19-01-1960 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
187 | Dabija Ioana | 20-01-1964 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
188 | Talmaci Ludmila |
01-07-1963 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LGS | GB | 20.80009.7007.01 |
2 |
2 | |||
189 | Spinatieva Nadejda | 21-11-1961 | Operator telecomunicații - H6176 | 1.5 | cumul intern/titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
190 | Şcerbacova Tatiana |
29-12-1960 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | titular/cumul intern | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LFB | IFGPP | 20.80009.5107.19 20.80009.7007.16 |
7 |
8 | ||
191 | Paladi Tatiana |
07-03-1966 | Inginer - H6064 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
192 | Vasileva Alla | 17-03-1964 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | CMS Soroca | IGS | instituțional | |||||
193 | Eni Maia | 07-05-1965 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 04-01-2021 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
194 | Vutcariova Irina |
30-08-1965 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
1 |
3 | |||
195 | Tolpa Natalia | 11-04-1963 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDG | BSC | instituțional | ||||||
196 | Sterpu Lunita |
25-01-1963 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | LIERM | IEG | instituțional | 1 | |||||
197 | Caziuc Nadejda | 24-02-1965 | Laborant - E6040 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SEHÎNCEȘTI | IEG | instituțional | ||||||
198 | Urman Parascovia |
15-02-1967 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | LE | IEG | instituțional | ||||||
199 | Basaia Galina | 01-01-1960 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
200 | Crîlova Elena | 20-10-1961 | Inginer tehnolog cat.III - H6064 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional |