Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 277 | 261 | 311 | 675 | 403 | 235 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 179 | 169 | 194 | 295 | 253 | 74 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 275 | 256 | 304 | 671 | 398 | 235 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 179 | 166 | 192 | 294 | 252 | 74 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 235 | 201 | 211 | 475 | 271 | 183 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 149 | 125 | 125 | 177 | 153 | 51 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 19 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 101 | 142 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 60 | 91 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 17 | 52 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 9 | 33 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Danu Matriona | 07-11-1944 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2022 | 31-12-2023 | LH | USMF | 20.80009.8007.30 |
||||
202 | Calaşean Iurie |
20-11-1938 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LVCFPPP | ISPHTA | 20.80009.5107.14 |
|||
203 | Babin Ion | 28-03-1943 | Tehnician - H6119 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
204 | Puşca Semion | 14-02-1949 | Lăcătuș-instalator - H6156 | 2 | titular/titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
205 | Griţco Valentin | 09-07-1946 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
206 | Zorilo Valentin | 25-02-1948 | Grădinar - H6177 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
207 | Prohin Margareta |
29-06-1949 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 02-01-2020 | SMACPEȘ | USM | instituțional | ||||||
208 | Cliucanov Alexandr |
08-03-1944 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | cumul intern/titular | 01-01-2023 | 31-12-2023 | LCȘ FIN „E.Pokatilov”” | USM | 20.80009.5007.02 20.80009.5007.12 |
1 |
1 | |
209 | Curocichina Tamara | 28-04-1948 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 03-01-2022 | LGPRP | IFGPP | instituțional | ||||||
210 | Ţurcanu Pavel | 28-01-1946 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
211 | Ursu Elena |
21-05-1939 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | DDTT | UTM | 20.80009.0807.17 |
1 |
1 | |||
212 | Breanţeva Tatiana | 23-12-1948 | Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 | 1 | titular | 02-01-2020 | SAC | IE | instituțional | ||||||
213 | Gaugaş Petru |
26-06-1945 | prof.univ |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 |
||||
214 | Ciocanu Maria |
24-08-1946 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SE | MNEIN | 20.80009.0807.24 |
|||||
215 | Buzu Ion |
26-05-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | GA | IZ | 20.80009.7007.12 |
4 | ||
216 | Ungureanu Ion |
31-08-1946 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | CȘPPM | USMF | 20.80009.8007.14 20.80009.8007.24 |
||||
217 | Darie Grigorie |
18-02-1947 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | cumul intern/titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LBRRE | ISPZMV | 20.80009.5107.20 20.80009.5107.16 |
1 2 |
3 | |
218 | Moscalic Roman |
21-05-1940 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 20-01-2020 | 31-12-2023 | LMPCM | ISPZMV | 20.80009.5107.12 |
2 |
2 | |
219 | Buzatu Ana |
02-01-1932 | Specialist - E6031 | 1 | titular | 03-01-2022 | LFE | IFGPP | instituțional | ||||||
220 | Nichitin Iurie | 25-05-1945 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | Nu sunt date | CCRGA "AcvaGenResurs" | 20.80009.5107.24 |