Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 277 | 261 | 311 | 675 | 401 | 234 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 179 | 169 | 194 | 295 | 251 | 74 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 275 | 256 | 304 | 671 | 396 | 234 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 179 | 166 | 192 | 294 | 250 | 74 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 235 | 201 | 211 | 475 | 270 | 182 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 149 | 125 | 125 | 177 | 152 | 51 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 52 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 18 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 101 | 142 | 120 | 221 | 133 | 75 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 60 | 91 | 74 | 87 | 77 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 17 | 52 | 76 | 185 | 105 | 64 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 9 | 33 | 48 | 69 | 52 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 11 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 22 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Coropceanu Eduard |
05-07-1974 | Doctor | prof.univ |
Director - E6004 | 1.75 | cumul intern/titular/cumul | 03-01-2022 | Admin. | UPS | instituțional | 16 | |||
22 | Bogdevici Oleg |
07-05-1963 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMCM GeoLab | IC | 20.80009.7007.20 20.80009.7007.13 |
2 |
2 | |
23 | Iovu Mihail |
20-09-1946 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | cumul intern/titular | 02-01-2020 | 22-12-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
5 | ||
24 | Spătaru Tatiana |
01-03-1966 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCSPS | ICJPS | 20.80009.1606.13 |
1 |
6 | |
25 | Andronic Larisa |
17-03-1964 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Director institut - E6002 | 1.5 | cumul intern/titular | 03-01-2022 | A | IFGPP | instituțional | 11 | |||
26 | Bajura Tudor |
12-04-1948 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SEADR | INCE | 20.80009.0807.16 |
2 |
3 | |
27 | Matei Constantin |
04-04-1940 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
1 | ||
28 | Nikolaeva Albina |
18-05-1941 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LESDR | IIEN | 20.80009.5007.02 |
5 | ||
29 | Bîrcă Alic |
00-00-1971 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 0.75 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | DRUAPC | ASEM | 20.80009.1606.09 |
7 |
9 | |
30 | Chisili Serghei |
05-04-1979 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LEP | ISPHTA | 20.80009.7007.18 20.80009.5107.17 20.80009.5107.22 |
2 | ||
31 | Gulea Aurelian |
28-05-1946 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | cumul/titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MABT | USM | 20.80009.7007.12 20.80009.5007.10 |
3 12 |
28 | |
32 | Bulimaga Constantin |
12-01-1944 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 2 | titular/titular | 02-01-2020 | LE | IEG | instituțional | 14 | |||
33 | Perciun Rodica |
21-02-1973 | Doctor | conf.cerc. |
Șef secție - E6020 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | SCFM | INCE | instituțional | 8 | |||
34 | Dragalin Ion |
20-01-1947 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 01-01-2023 | 31-12-2023 | LCCNBA | IC | 20.80009.8007.03 |
1 |
1 | |
35 | Rojco Anatolii |
22-07-1945 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SCSNT | INCE | 20.80009.0807.29 |
3 |
3 | |
36 | Savelieva Galina |
06-10-1947 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCD | INCE | 20.80009.0807.21 |
4 |
5 | |
37 | Timuş Angela |
11-05-1973 | Doctor | conf.cerc. |
Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | A | INCE | instituțional | 9 | |||
38 | Arnautov Vladimir |
30-07-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | 2 | |||
39 | Caşu Alexei |
20-08-1940 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | ||||
40 | Ceban David |
00-00-1952 | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MFA | USM | 20.80009.5007.25 |
4 |