Listă angajați
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2393 | 2 | 175 | 378 | 380 | 325 | 566 | 360 | 197 |
2 | din care femei | 1266 | 1 | 98 | 224 | 233 | 173 | 240 | 206 | 62 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1962 | 2 | 133 | 290 | 303 | 278 | 525 | 322 | 186 |
4 | din care femei | 1046 | 1 | 76 | 179 | 188 | 161 | 224 | 193 | 59 |
5 | Cumulanzi externi | 552 | 56 | 116 | 99 | 68 | 68 | 55 | 19 | |
6 | din care femei | 273 | 28 | 58 | 57 | 22 | 22 | 20 | 4 | |
7 | inclusiv cercetători | 1855 | 1 | 165 | 345 | 334 | 241 | 427 | 260 | 163 |
8 | din care femei | 965 | 94 | 204 | 197 | 120 | 155 | 131 | 44 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 237 | 8 | 37 | 48 | 137 | 65 | 67 | ||
10 | din care femei | 66 | 3 | 14 | 18 | 29 | 21 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 863 | 35 | 170 | 231 | 155 | 193 | 137 | 65 | |
12 | din care femei | 449 | 23 | 92 | 137 | 79 | 69 | 69 | 21 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 285 | 1 | 18 | 48 | 81 | 137 | 83 | 55 | |
14 | din care femei | 135 | 1 | 11 | 31 | 45 | 47 | 42 | 17 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 289 | 1 | 30 | 91 | 59 | 71 | 59 | 15 | |
16 | din care femei | 142 | 1 | 14 | 50 | 21 | 30 | 25 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 1 | 4 | 28 | 7 | 17 | |||
18 | din care femei | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 99 | 1 | 8 | 17 | 68 | 23 | 38 | ||
20 | din care femei | 20 | 2 | 4 | 14 | 6 | 5 | |||
21 | Doctoranzi | 336 | 76 | 104 | 49 | 20 | 15 | 14 | 7 | |
22 | din care femei | 183 | 41 | 62 | 29 | 8 | 5 | 6 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 83 | 4 | 13 | 14 | 47 | 27 | 20 | ||
24 | din care femei | 23 | 2 | 4 | 4 | 10 | 19 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Nagacevschi Tatiana |
03-08-1959 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern | 01-02-2022 | 31-07-2023 | CA | USM | 20.80009.1606.14 |
1 |
3 | |
102 | Fulga Nina |
15-10-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific - E6022 | 1 | cumul/cumul | 01-06-2021 | 31-12-2023 | LIA | IZ | 20.80009.7007.06 20.80009.5107.24 20.80009.7007.12 |
4 |
4 | |
103 | Onica Elisaveta |
25-02-1959 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-04-2020 | 31-12-2023 | LD | GB | 20.80009.7007.19 |
2 |
4 | |
104 | Bogatencov Petru |
14-02-1953 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 01-01-2023 | 31-12-2023 | LSI | IMI | 20.80009.5007.22 |
1 | ||
105 | Izvoreanu Bartolomeu |
07-09-1940 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCIDSC | UTM | 20.80009.5007.26 |
1 |
6 | |
106 | Chiorsac Mihail |
30-08-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CU ”Energy Plus” | UTM | 20.80009.0807.33 20.80009.7007.18 |
|||
107 | Găină Boris |
17-08-1947 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul/cumul | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LE | IEG | 20.80009.7007.11 20.80009.5107.05 |
6 | ||
108 | Marian Grigore |
09-07-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | cumul/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.02 20.80009.5107.13 |
4 5 |
7 | |
109 | Cerbari Valerian |
11-08-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul intern | 01-04-2021 | 31-12-2023 | LPPS | IPAPS | 20.80009.7007.17 |
1 | ||
110 | Arhip Olga |
18-02-1944 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 | ||
111 | Boincean Boris |
23-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |
2 |
5 | |
112 | Iliev Petru |
27-10-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LATLC | ISPHTA | 20.80009.5107.26 20.80009.5107.22 |
1 |
2 | |
113 | Lungu Vasile |
07-08-1955 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 |
2 | |
114 | Musteaţă Simion |
11-01-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LZN | Porumbeni | 20.80009.5107.15 |
4 | ||
115 | Dadu Constantin |
20-02-1955 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LATLC | ISPHTA | 20.80009.7007.18 20.80009.5107.16 20.80009.5107.26 |
|||
116 | Grosu Ion |
10-12-1958 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 2.5 | titular/titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LPTMP | ISPHTA | 20.80009.7007.18 20.80009.5107.22 20.80009.5107.26 |
7 |
7 | ||
117 | Cazac Fiodor |
18-04-1952 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LGAVV | ISPHTA | 20.80009.5107.17 |
1 | ||
118 | Crîşmaru Valentin |
22-02-1951 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
2 | ||
119 | Lupaşcu Galina |
06-04-1951 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 2 | titular/titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LGA | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
5 |
10 | |
120 | Focşa Valentin |
28-10-1951 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 27-01-2020 | 31-12-2023 | LTCEB | ISPZMV | 20.80009.5107.20 |
6 |
7 |