Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 276 | 262 | 311 | 675 | 403 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 178 | 170 | 194 | 295 | 253 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 274 | 257 | 304 | 671 | 398 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 178 | 167 | 192 | 294 | 252 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 234 | 202 | 211 | 475 | 271 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 148 | 126 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 19 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 100 | 143 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 59 | 92 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 16 | 53 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 8 | 34 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Olesciuk Valentin |
07-05-1947 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | LSEMDSE | IE | instituțional | 9 | |||
42 | Cuharschi Mihail |
09-09-1938 | Doctor | Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LPTMV | ISPHTA | 20.80009.5107.17 |
2 |
2 | ||
43 | Pîntea Maria |
17-11-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/titular | 03-01-2020 | 16-07-2023 | LGAPP | ISPHTA | 20.80009.5107.18 20.80009.5107.14 |
3 |
5 | |
44 | Voineac Vasile |
18-12-1941 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LPIP | IFGPP | 20.80009.5107.19 |
2 | ||
45 | Celac Valentin |
26-02-1939 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LGA | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
2 | ||
46 | Comanici Ion |
14-07-1933 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LD | GB | 20.80009.7007.19 |
|||
47 | Negru Maria |
25-05-1945 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | titular | 27-11-2022 | 31-12-2023 | LHE | IZ | 20.80009.7007.06 |
2 |
2 | |
48 | Juravliov Anatoli |
06-05-1949 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LEESER | IE | 20.80009.7007.18 |
1 |
1 | |||
49 | Papcenco Andrei |
14-05-1940 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
||||
50 | Paramonov Anatolii |
23-03-1941 | Cercetător științific - E6022 | 0.75 | titular/titular | 03-01-2020 | 30-04-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
1 | ||||
51 | Bostan Ion |
31-07-1949 | Doctor Habilitat | Șef subdiviziune de cercetare - E6009 | 2 | cumul intern/cumul intern/titular | 04-01-2021 | CETPP ”Precesia” | UTM | instituțional | 1 | ||||
52 | Balmuş Nicolae |
09-11-1947 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | DRED | UPS | 20.80009.0807.25 |
6 | ||||
53 | Baznat Mircea |
12-09-1947 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 28-02-2021 | 31-12-2023 | LFC | IFA | 20.80009.5007.07 |
1 | ||
54 | Crivoi Aurelia |
05-11-1946 | Doctor Habilitat | - | 0.25 | titular | 04-01-2021 | LCȘ EUA | USM | instituțional | 17 | ||||
55 | Damaschin Ion |
08-12-1942 | Cercetător științific - E6022 | 0.75 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
|||||
56 | Gorceac Leonid |
18-02-1942 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 |
1 | |||
57 | Konopko Leonid |
05-02-1949 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LESDR | IIEN | 20.80009.5007.02 |
5 | ||
58 | Bucarciuc Victor |
16-11-1944 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LGAPP | ISPHTA | 20.80009.5107.14 |
1 |
1 | |
59 | Nateprov Alexandr |
01-10-1945 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
||||
60 | Sergheev Serghei |
05-01-1949 | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
1 |