Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 251 | 552 | 542 | 491 | 832 | 537 | 283 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 144 | 316 | 334 | 274 | 344 | 311 | 86 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 182 | 427 | 436 | 414 | 769 | 477 | 266 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 106 | 256 | 274 | 245 | 325 | 288 | 82 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 88 | 165 | 136 | 106 | 108 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 238 | 495 | 468 | 367 | 620 | 389 | 228 |
8 | din care femei | 1402 | 139 | 283 | 281 | 193 | 221 | 200 | 63 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 10 | 44 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 5 | 17 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 51 | 226 | 331 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 33 | 122 | 197 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 24 | 79 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 14 | 48 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 35 | 127 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 18 | 72 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 158 | 69 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | Poalelungi Olga |
01-04-1958 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | CCD | INCE | 20.80009.0807.21 |
1 |
2 | |||
482 | Chistol Valentina | 25-08-1958 | Bibliotecar principal - F6048 | 1 | titular | 02-01-2020 | SEOȘC | BSC | instituțional | ||||||
483 | Casapu Valeriu |
17-03-1959 | - | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SAC | IE | instituțional | ||||||
484 | Spinatieva Nadejda | 21-11-1961 | Operator telecomunicații - H6176 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
485 | Spinatieva Nadejda | 21-11-1961 | Statistician principal - H6016 | 1 | titular | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
486 | Butucel Maria | 22-10-1956 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 03-01-2022 | LFE | IFGPP | instituțional | ||||||
487 | Şcerbacova Tatiana |
29-12-1960 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LFB | IFGPP | 20.80009.7007.16 |
7 |
8 | ||
488 | Şcerbacova Tatiana |
29-12-1960 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul intern | 02-05-2023 | 31-12-2023 | LFB | IFGPP | 20.80009.7007.16 |
7 |
8 | ||
489 | Vasileva Alla | 17-03-1964 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | CMS Soroca | IGS | instituțional | |||||
490 | Crăciun Alexandra |
06-05-1955 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
491 | Bivol Leonid | 02-08-1956 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
492 | Vereteno Anatol | 04-12-1958 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
493 | Dologan Petru | 14-02-1961 | Electrician - H6158 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
494 | Dologan Petru | 14-02-1961 | Electrician - H6158 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
495 | Donici Liubovi | 01-04-1956 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
496 | Erhan Ana | 06-02-1958 | Specialist principal - E6025 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | CCF "E. Coşeriu" | USM | instituțional | ||||||
497 | Tolpa Natalia | 11-04-1963 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDG | BSC | instituțional | ||||||
498 | Butenco Iurie |
07-09-1956 | Operator - H6167 | 1 | titular | 01-01-2021 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
499 | Vereşceac Parascovia | 23-05-1959 | Specialist superior - E6030 | 1 | titular | 01-01-2022 | SPJS | Porumbeni | instituțional | ||||||
500 | Coreţchi Liuba |
18-07-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LIRR | ANSP | 20.80009.8007.20 |
4 |
4 |