Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3916 | 4 | 285 | 612 | 594 | 551 | 943 | 608 | 309 |
2 | din care femei | 2056 | 3 | 167 | 346 | 366 | 307 | 401 | 353 | 101 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3248 | 3 | 203 | 476 | 480 | 469 | 869 | 541 | 293 |
4 | din care femei | 1723 | 2 | 123 | 279 | 297 | 274 | 379 | 326 | 97 |
5 | Cumulanzi externi | 854 | 1 | 101 | 176 | 137 | 116 | 122 | 97 | 33 |
6 | din care femei | 408 | 1 | 53 | 88 | 81 | 45 | 33 | 39 | 7 |
7 | inclusiv cercetători | 2873 | 2 | 262 | 530 | 489 | 373 | 660 | 404 | 244 |
8 | din care femei | 1483 | 1 | 158 | 298 | 294 | 199 | 235 | 207 | 71 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 348 | 10 | 45 | 80 | 204 | 100 | 99 | ||
10 | din care femei | 105 | 5 | 19 | 37 | 41 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1298 | 51 | 234 | 349 | 243 | 302 | 211 | 96 | |
12 | din care femei | 683 | 35 | 124 | 210 | 135 | 110 | 113 | 31 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 442 | 1 | 25 | 84 | 120 | 210 | 133 | 69 | |
14 | din care femei | 214 | 1 | 13 | 51 | 70 | 79 | 68 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 436 | 3 | 37 | 128 | 101 | 108 | 96 | 22 | |
16 | din care femei | 212 | 3 | 18 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 43 | 2 | 5 | 36 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 157 | 2 | 12 | 30 | 105 | 42 | 57 | ||
20 | din care femei | 37 | 1 | 5 | 13 | 16 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 528 | 124 | 169 | 71 | 38 | 19 | 20 | 6 | |
22 | din care femei | 284 | 69 | 95 | 41 | 17 | 7 | 11 | 1 | |
23 | Conducători de doctorat | 126 | 4 | 15 | 28 | 75 | 40 | 33 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 34 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudic Valeriu |
18-02-1947 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | cumul/titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | COTAPN | UTM | 20.80009.5107.09 20.80009.5007.05 |
2 |
7 | |
2 | Gulea Aurelian |
28-05-1946 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | cumul/titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LSFM | IZ | 20.80009.7007.12 20.80009.5007.10 |
2 10 |
22 | |
3 | Ambros Tudor |
26-07-1938 | Doctor | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 03-01-2020 | 30-06-2023 | CU ”Energy Plus” | UTM | 20.80009.5007.29 |
|||
4 | Suşchevici Constantin |
14-06-1943 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.12 20.80009.5007.19 |
1 |
1 | |
5 | Fulga Nina |
15-10-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific - E6022 | 1 | cumul/cumul | 01-06-2021 | 31-12-2023 | LIA | IZ | 20.80009.7007.06 20.80009.5107.24 20.80009.7007.12 |
3 | ||
6 | Raevschi Simion |
01-10-1941 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | titular/cumul | 03-01-2022 | 31-12-2022 | CNSTM | UTM | 20.80009.5007.12 20.80009.5007.20 |
1 | ||||
7 | Găină Boris |
17-08-1947 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 0.75 | cumul/cumul | 03-01-2020 | 30-06-2023 | LOVDOBT | ISPHTA | 20.80009.7007.11 20.80009.5107.05 |
1 1 |
14 | |
8 | Marian Grigore |
09-07-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | cumul/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.02 20.80009.5107.13 |
4 | ||
9 | Dragnev Demir |
27-07-1936 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.25 | titular/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2022 | CCE | BSC | 20.80009.0807.36 20.80009.1606.04 |
3 | ||
10 | Chirtoagă Ion |
10-02-1945 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul/titular | 03-01-2022 | 30-06-2022 | CCF "E. Coşeriu" | USM | 20.80009.0807.19 20.80009.0807.36 |
3 | ||
11 | Ştefîrţă Anastasia |
23-12-1943 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 1.5 | cumul/titular | 03-01-2022 | LFB | IFGPP | instituțional | 2 | |||
12 | Smochină Andrei |
12-12-1946 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCJ | ICJPS | 20.80009.1606.05 |
7 | ||
13 | Cimpoi Mihai |
03-09-1942 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.75 | titular/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2022 | CCE | BSC | 20.80009.1606.03 20.80009.1606.04 |
1 |
4 | |
14 | Ghinda Serghei |
30-11-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular/cumul | 01-07-2020 | 31-12-2023 | LB | USMF | 20.80009.8007.23 20.80009.5007.10 |
9 | ||
15 | Olărescu Dumitru |
14-04-1947 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | cumul/titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | CSA | IPC | 20.80009.1606.12 |
2 |
11 | |
16 | Robu Ştefan |
12-11-1948 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | cumul intern/cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LII | USMF | 20.80009.8007.05 20.80009.5007.16 |
3 |
6 | |
17 | Peleah Elena |
28-02-1948 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 01-01-2020 | 31-12-2022 | LCȘ „BP | USM | 20.80009.8007.24 |
|||||
18 | Storojenco Svetlana | 22-09-1944 | Cercetător științific superior - E6018 | 1.25 | cumul/cumul/cumul | 03-01-2022 | 02-05-2022 | Nu sunt date | CCRGA "AcvaGenResurs" | 20.80009.5107.24 |
|||||
19 | Malahov Ludmila |
22-07-1947 | Cercetător științific superior - E6018 | 1.5 | titular/cumul | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSP | IMI | 20.80009.5007.22 20.80009.1606.01 |
1 |
3 | |||
20 | Suslov Victor |
04-10-1946 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.75 | titular/cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | CU ”Energy Plus” | UTM | 20.80009.7007.18 |
1 |