Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 251 | 552 | 542 | 491 | 832 | 537 | 283 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 144 | 316 | 334 | 274 | 344 | 311 | 86 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 182 | 427 | 436 | 414 | 769 | 477 | 266 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 106 | 256 | 274 | 245 | 325 | 288 | 82 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 88 | 165 | 136 | 106 | 108 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 238 | 495 | 468 | 367 | 620 | 389 | 228 |
8 | din care femei | 1402 | 139 | 283 | 281 | 193 | 221 | 200 | 63 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 10 | 44 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 5 | 17 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 51 | 226 | 331 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 33 | 122 | 197 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 24 | 79 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 14 | 48 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 35 | 127 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 18 | 72 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 158 | 69 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Cereteu Igor |
03-08-1968 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Bibliograf principal - F6049 | 2 | cumul/titular/cumul | 02-01-2020 | SRCB | BSC | instituțional | 3 | |||
182 | Constantinov Valentin |
02-02-1971 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.5 | cumul/titular | 02-01-2020 | CȘEP | BSC | instituțional | 5 | |||
183 | Croitor Roman |
20-02-1971 | Doctor Habilitat | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LVT | IZ | 20.80009.7007.02 |
1 |
4 | ||
184 | Eremia Ion |
01-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | cumul/cumul intern/titular | 02-01-2020 | CȘEP | BSC | instituțional | 5 | |||
185 | Felea Alina |
01-03-1975 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
2 |
7 | |
186 | Gumenâi Ion |
20-01-1972 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/titular | 03-01-2020 | 30-04-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
5 | ||
187 | Musteaţă Sergiu |
11-05-1972 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | CIA | UPS | 20.80009.1606.06 |
5 | ||
188 | Negru Elena |
18-12-1965 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 01-08-2020 | 31-12-2023 | SIC | II | 20.80009.0807.36 |
1 | ||
189 | Petrovschi Nina |
03-03-1960 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LCE | ISE | 20.80009.0807.27 |
1 |
4 | |
190 | Ploşniţă Elena |
10-03-1953 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | SCIM | MNIM | 20.80009.0807.43 |
1 |
3 | |
191 | Pogolşa Lilia |
01-04-1963 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2022 | Admin. | UPS | instituțional | 4 | |||
192 | Zabolotnaia Lilia |
05-07-1961 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | SCIM | MNIM | 20.80009.0807.43 |
2 |
4 | |
193 | Andrieş Lucia |
24-09-1944 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LAIC | USMF | 20.80009.8007.13 |
6 |
10 | |
194 | Anghelici Gheorghe |
14-09-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LH | USMF | 20.80009.8007.30 |
2 |
8 | |
195 | Babuci Stanislav |
21-05-1966 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LICC | USMF | 20.80009.8007.32 |
1 |
1 | |
196 | Bendelic Eugeniu |
22-08-1962 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USMF | 20.80009.8007.16 |
5 |
22 | |
197 | Bernic Jana |
07-01-1967 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LICC | USMF | 20.80009.8007.06 |
2 |
26 | |
198 | Bulat Iurie |
27-06-1962 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘBC | IO | 20.80009.8007.02 |
3 | ||
199 | Carauş Alexandru |
06-10-1964 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘHA | Icard | 20.80009.8007.04 |
3 |
4 | |
200 | Cobîleanschi Oleg |
16-04-1961 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 01-02-2023 | 31-10-2023 | CSB | USMF | 20.80009.8007.36 |