Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3916 | 4 | 285 | 611 | 595 | 551 | 943 | 609 | 310 |
2 | din care femei | 2056 | 3 | 167 | 345 | 367 | 307 | 401 | 355 | 101 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3248 | 3 | 203 | 475 | 481 | 469 | 869 | 542 | 294 |
4 | din care femei | 1723 | 2 | 123 | 278 | 298 | 274 | 379 | 328 | 97 |
5 | Cumulanzi externi | 854 | 1 | 101 | 176 | 137 | 116 | 122 | 97 | 33 |
6 | din care femei | 408 | 1 | 53 | 88 | 81 | 45 | 33 | 39 | 7 |
7 | inclusiv cercetători | 2873 | 2 | 262 | 530 | 489 | 373 | 660 | 404 | 245 |
8 | din care femei | 1483 | 1 | 158 | 298 | 294 | 199 | 235 | 208 | 71 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 348 | 10 | 45 | 80 | 204 | 100 | 99 | ||
10 | din care femei | 105 | 5 | 19 | 37 | 41 | 38 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1298 | 51 | 234 | 349 | 243 | 302 | 212 | 97 | |
12 | din care femei | 683 | 35 | 124 | 210 | 135 | 110 | 114 | 31 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 442 | 1 | 25 | 84 | 120 | 210 | 134 | 70 | |
14 | din care femei | 214 | 1 | 13 | 51 | 70 | 79 | 69 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 436 | 3 | 37 | 128 | 101 | 108 | 96 | 22 | |
16 | din care femei | 212 | 3 | 18 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 43 | 2 | 5 | 36 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 157 | 2 | 12 | 30 | 105 | 42 | 57 | ||
20 | din care femei | 37 | 1 | 5 | 13 | 16 | 15 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 528 | 124 | 169 | 71 | 38 | 19 | 20 | 6 | |
22 | din care femei | 284 | 69 | 95 | 41 | 17 | 7 | 11 | 1 | |
23 | Conducători de doctorat | 126 | 4 | 15 | 28 | 75 | 40 | 33 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 34 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Mereuţă Ion |
14-10-1958 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | cumul intern/titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LFSASG | IFS | 20.80009.7007.25 |
13 | ||
42 | Moşin Veaceslav |
28-02-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | 26-07-2022 | LFSR | IFS | 20.80009.7007.25 |
5 | ||
43 | Valica Vladimir |
11-06-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
2 |
13 | |
44 | Savin-Zgardan Angela |
16-01-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
3 | |
45 | Lozan Vasile |
09-08-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.75 | cumul intern/titular/cumul | 02-01-2020 | 31-12-2022 | LCBN | IC | instituțional | 2 | ||
46 | Begu Adam |
28-09-1953 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.11 20.80009.7007.08 |
3 | ||
47 | Nastas Tudor |
19-07-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 2.5 | cumul intern/titular/cumul/cumul | 09-01-2020 | 31-12-2022 | LFE | IFGPP | 20.80009.5107.27 20.80009.1606.04 |
5 |
5 | |
48 | Manolache Constantin |
01-11-1953 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Director - E6004 | 1.5 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | A | BSC | instituțional | 2 | |||
49 | Achimova Elena |
10-06-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
5 | ||
50 | Şubă Alexandru |
02-12-1953 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LED | IMI | instituțional | 3 | |||
51 | Caisîn Larisa |
09-05-1954 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul | 02-09-2021 | 31-12-2023 | LTCEP | ISPZMV | 20.80009.5107.20 20.80009.0807.41 |
1 | ||
52 | Burlacu Alexandru |
08-06-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. conf.univ. prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 0.75 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 |
2 |
5 | |
53 | Postică Gheorghe |
22-01-1954 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul intern/cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 20.80009.1606.06 |
2 |
7 | |
54 | Şleahtiţchi Mihail |
17-03-1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LC SP | UPS | 20.80009.0807.31 |
1 |
6 | |
55 | Manolachi Veaceslav |
27-03-1958 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USEFS | 20.80009.0807.39 |
8 | ||
56 | Coreţchi Liuba |
18-07-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LIRR | ANSP | 20.80009.8007.20 |
1 |
2 | |
57 | Şlapac Mariana |
10-12-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | cumul/titular | 13-01-2020 | 31-12-2023 | CCF "E. Coşeriu" | USM | 20.80009.0807.19 20.80009.1606.12 |
3 1 |
12 | |
58 | Enachi Nicolae |
27-05-1958 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2020 | LOCPC | IFA | instituțional | 3 |