Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 251 | 551 | 543 | 491 | 832 | 537 | 284 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 144 | 315 | 335 | 274 | 344 | 311 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 182 | 426 | 437 | 414 | 769 | 477 | 267 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 106 | 255 | 275 | 245 | 325 | 288 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 88 | 165 | 136 | 106 | 108 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 238 | 494 | 469 | 367 | 620 | 389 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 139 | 282 | 282 | 193 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 10 | 44 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 5 | 17 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 51 | 225 | 332 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 33 | 121 | 198 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 23 | 80 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 13 | 49 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 35 | 127 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 18 | 72 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 158 | 69 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Matveiciuc Elena |
22-08-1948 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2022 | GSZ | Selecția | instituțional | ||||||
222 | Borovskaia Alla |
20-05-1948 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LBN | IFGPP | 20.80009.7007.07 |
2 |
2 | |||
223 | Crasnoşciocova Margareta |
22-06-1947 | Inginer superior - H6047 | 0.75 | titular | 31-01-2020 | LOVDOBT | ISPHTA | instituțional | ||||||
224 | Atanova Lilia | 24-04-1948 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GCC | Selecția | instituțional | ||||||
225 | Chetruş Petru |
21-01-1944 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 |
|||
226 | Staşevscaia Larisa | 25-09-1941 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 03-01-2022 | LFB | IFGPP | instituțional | ||||||
227 | Onofraş Maria |
24-01-1949 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
1 | |
228 | Costriucova Natalia |
26-06-1946 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMFSS | IFA | 20.80009.5007.15 |
2 | ||||
229 | Grecu Galina |
16-08-1948 | Inginer superior - H6047 | 1 | titular | 01-01-2020 | LPTH | IFA | instituțional | ||||||
230 | Furdui Teodor |
09-05-1935 | Doctor Habilitat | Consultant științific - E6014 | 0.75 | cumul intern/cumul | 27-07-2022 | 31-12-2023 | LFSR | IFS | 20.80009.7007.25 20.80009.1606.04 |
||||
231 | Zaviiboroda Ludmila | 23-09-1948 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
232 | Marchitan Anna | 27-06-1945 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
233 | Trifan Ion | 13-02-1945 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SDG | IEG | instituțional | ||||||
234 | Grabco Daria |
14-09-1941 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPMM | IFA | 20.80009.5007.18 |
1 |
5 | |
235 | Omelcenco Gheorghii | 22-04-1948 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
236 | Dvornikov Dmitri |
01-01-1947 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LSCS | IIEN | 20.80009.5007.11 |
1 | |||
237 | Vergun Claudia | 06-05-1949 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LMTSRR | Mecagro | 20.80009.5007.23 |
|||||
238 | Zubcov Elena |
18-01-1949 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LHE | IZ | 20.80009.7007.06 |
7 |
9 | |
239 | Şpacova Tamara | 11-03-1940 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2020 | LAS | IPAPS | instituțional | ||||||
240 | Diaciuc Gheorghi | 25-03-1949 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional |