Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2661 | 1 | 234 | 488 | 467 | 359 | 599 | 373 | 227 |
2 | din care femei | 1364 | 136 | 278 | 280 | 187 | 206 | 189 | 61 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2083 | 1 | 169 | 371 | 366 | 302 | 542 | 322 | 212 |
4 | din care femei | 1069 | 99 | 220 | 223 | 168 | 189 | 171 | 57 | |
5 | Cumulanzi externi | 754 | 84 | 156 | 131 | 85 | 101 | 76 | 30 | |
6 | din care femei | 366 | 44 | 77 | 75 | 29 | 27 | 27 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2630 | 1 | 233 | 487 | 463 | 356 | 579 | 368 | 213 |
8 | din care femei | 1357 | 136 | 278 | 278 | 186 | 203 | 188 | 59 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 321 | 10 | 43 | 73 | 185 | 93 | 87 | ||
10 | din care femei | 97 | 5 | 17 | 33 | 39 | 35 | 14 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1189 | 49 | 219 | 320 | 224 | 266 | 193 | 82 | |
12 | din care femei | 630 | 33 | 118 | 190 | 122 | 98 | 104 | 26 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 401 | 1 | 23 | 76 | 110 | 190 | 121 | 67 | |
14 | din care femei | 197 | 1 | 13 | 46 | 64 | 73 | 65 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 415 | 2 | 35 | 125 | 100 | 98 | 90 | 18 | |
16 | din care femei | 207 | 2 | 18 | 71 | 46 | 37 | 43 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 143 | 2 | 11 | 26 | 96 | 38 | 49 | ||
20 | din care femei | 34 | 1 | 4 | 10 | 17 | 12 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 467 | 107 | 148 | 65 | 33 | 18 | 16 | 7 | |
22 | din care femei | 248 | 58 | 83 | 39 | 13 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 120 | 4 | 15 | 26 | 70 | 38 | 29 | ||
24 | din care femei | 38 | 2 | 7 | 12 | 14 | 25 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Marian Grigore |
09-07-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | cumul/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.02 20.80009.5107.13 |
4 5 |
7 | |
202 | Rusu Emil |
16-04-1944 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LN | IIEN | 20.80009.5007.02 |
4 | |||
203 | Leuca Petru |
03-08-1959 | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-05-2022 | 31-12-2023 | Nu sunt date | CCRGA "AcvaGenResurs" | 20.80009.5107.24 |
|||||
204 | Cerbari Valerian |
11-08-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | cumul intern | 01-04-2021 | 31-12-2023 | LPPS | IPAPS | 20.80009.7007.17 |
1 | ||
205 | Siuris Andrei |
25-05-1955 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 |
3 | ||
206 | Arhip Olga |
18-02-1944 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 | ||
207 | Boincean Boris |
23-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |
2 |
5 | |
208 | Iliev Petru |
27-10-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LATLC | ISPHTA | 20.80009.5107.26 20.80009.5107.22 |
1 |
2 | |
209 | Lungu Vasile |
07-08-1955 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 |
2 | |
210 | Plămădeală Vasile |
16-11-1954 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
2 | |||
211 | Rusu Alexandru |
20-08-1944 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 | |||
212 | Musteaţă Simion |
11-01-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LZN | Porumbeni | 20.80009.5107.15 |
4 | ||
213 | Dadu Constantin |
20-02-1955 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LATLC | ISPHTA | 20.80009.7007.18 20.80009.5107.16 20.80009.5107.26 |
|||
214 | Grosu Ion |
10-12-1958 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LPTMP | ISPHTA | 20.80009.7007.18 20.80009.5107.22 20.80009.5107.26 |
7 |
7 | ||
215 | Todiraş Vladimir |
23-04-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LPAF | IFGPP | 20.80009.5107.19 |
4 |
6 | |
216 | Cazac Fiodor |
18-04-1952 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LGAVV | ISPHTA | 20.80009.5107.17 |
1 | ||
217 | Savin Gheorghe |
06-11-1936 | Doctor Habilitat | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LGAVV | ISPHTA | 20.80009.5107.17 |
1 | |||
218 | Crîşmaru Valentin |
22-02-1951 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
2 | ||
219 | Moraru Constantin |
20-03-1957 | Doctor Habilitat | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LH | IGS | 20.80009.7007.26 20.80009.7007.13 |
3 |
3 | ||
220 | Lupaşcu Galina |
06-04-1951 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LGA | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
5 |
10 |