Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 277 | 261 | 311 | 675 | 403 | 235 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 179 | 169 | 194 | 295 | 253 | 74 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 275 | 256 | 304 | 671 | 398 | 235 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 179 | 166 | 192 | 294 | 252 | 74 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 235 | 201 | 211 | 475 | 271 | 183 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 149 | 125 | 125 | 177 | 153 | 51 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 19 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 101 | 142 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 60 | 91 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 17 | 52 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 9 | 33 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | Pavlov Piotr |
13-07-1947 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LS | IGS | 20.80009.7007.13 |
|||||
362 | Ilieş Ion |
10-03-1956 | Șef subdiviziune de cercetare - E6009 | 1 | titular | 01-01-2020 | CMS Chișinău | IGS | instituțional | ||||||
363 | Grigoraş Marina |
17-08-1959 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMCM GeoLab | IC | 20.80009.7007.20 |
|||||
364 | Penin Alexandru |
13-10-1952 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LC | IIEN | 20.80009.5007.11 |
1 | |||
365 | Smîslov Vladimir |
09-11-1950 | Cercetător științific - E6022 | 0.75 | titular/cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LC | IIEN | 20.80009.5007.02 20.80009.5007.11 |
2 | ||||
366 | Zavrajnîi Serghei |
22-02-1953 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
367 | Triduh Ghennadi |
07-04-1946 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
1 |
2 | |||
368 | Bardeţchi Profirie |
10-07-1944 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LFC | IFA | 20.80009.5007.07 |
||||
369 | Boşneaga Iurie |
14-02-1951 | Cercetător științific - E6022 | 1.75 | titular/titular | 02-01-2020 | 30-04-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
|||||
370 | Policarpov Albert |
14-10-1958 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
1 |
4 | |||
371 | Cuciuc Tudor |
17-07-1953 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
|||||
372 | Borţoi Tudor |
14-04-1952 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMEEPM | IFA | 20.80009.5007.18 |
||||
373 | Pavlenco Vladimir |
22-12-1958 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2022 | LFC | IFA | instituțional | 1 | |||||
374 | Suslov Victor |
04-10-1946 | Cercetător științific superior - E6018 | 0.75 | titular/cumul | 02-01-2020 | LSEMDSE | IE | instituțional | 4 | |||||
375 | Brînzari Vladimir |
16-09-1954 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ FIN „E.Pokatilov”” | USM | 20.80009.5007.02 |
4 | ||
376 | Taracanova Larisa |
21-11-1945 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ FIN „E.Pokatilov”” | USM | 20.80009.5007.02 |
|||||
377 | Fedorov Vladimir |
20-02-1952 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | cumul/titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LC | IIEN | 20.80009.5007.16 20.80009.5007.11 |
||||
378 | Volneanschi Ana |
12-10-1946 | conf.cerc. |
Secretar științific - E6006 | 1.5 | titular/cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | ANSP | instituțional | ||||
379 | Ghelimici Tatiana |
16-12-1955 | Cercetător științific - E6022 | 1.25 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LGastro | USMF | 20.80009.8007.37 |
3 |
6 | |||
380 | Rusnac Gheorghe |
23-11-1942 | Doctor Habilitat | Consultant științific - E6014 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.1606.04 |