Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 277 | 261 | 311 | 675 | 403 | 235 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 179 | 169 | 194 | 295 | 253 | 74 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 275 | 256 | 304 | 671 | 398 | 235 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 179 | 166 | 192 | 294 | 252 | 74 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 235 | 201 | 211 | 475 | 271 | 183 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 149 | 125 | 125 | 177 | 153 | 51 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 19 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 101 | 142 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 60 | 91 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 17 | 52 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 9 | 33 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Spînu Axenia | 22-08-1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LG | Porumbeni | instituțional | ||||||
202 | Dabija Olga | 17-10-1961 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LG | Porumbeni | instituțional | ||||||
203 | Cernei Olga |
19-01-1960 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
204 | Dabija Ioana | 20-01-1964 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
205 | Talmaci Ludmila |
01-07-1963 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LGS | GB | 20.80009.7007.01 |
2 |
2 | |||
206 | Procop Ghenadii | 28-09-1962 | Șef sector - E6012 | 1 | titular | 01-01-2020 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
207 | Timcenco Dmitrii |
11-03-1963 | - | 1 | titular | 02-01-2020 | SAC | IE | instituțional | 1 | |||||
208 | Spinatieva Nadejda | 21-11-1961 | Statistician principal - H6016 | 1.5 | cumul intern/titular | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
209 | Şcerbacova Tatiana |
29-12-1960 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | titular/cumul intern | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LFB | IFGPP | 20.80009.5107.19 20.80009.7007.16 |
7 |
8 | ||
210 | Paladi Tatiana |
07-03-1966 | Inginer - H6064 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
211 | Vasileva Alla | 17-03-1964 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | CMS Soroca | IGS | instituțional | |||||
212 | Dologan Petru | 14-02-1961 | Electrician - H6158 | 2 | titular/titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
213 | Eni Maia | 07-05-1965 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 04-01-2021 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
214 | Palistrant Serghei |
05-04-1969 | Inginer - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | LPTH | IFA | instituțional | ||||||
215 | Vutcariova Irina |
30-08-1965 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
1 |
3 | |||
216 | Tolpa Natalia | 11-04-1963 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDG | BSC | instituțional | ||||||
217 | Sterpu Lunita |
25-01-1963 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | LIERM | IEG | instituțional | 1 | |||||
218 | Caziuc Nadejda | 24-02-1965 | Laborant - E6040 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SEHÎNCEȘTI | IEG | instituțional | ||||||
219 | Urman Parascovia |
15-02-1967 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | LE | IEG | instituțional | ||||||
220 | Basaia Galina | 01-01-1960 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SI | IIEN | instituțional |