Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 277 | 261 | 311 | 675 | 401 | 234 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 179 | 169 | 194 | 295 | 251 | 74 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 275 | 256 | 304 | 671 | 396 | 234 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 179 | 166 | 192 | 294 | 250 | 74 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 235 | 201 | 211 | 475 | 270 | 182 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 149 | 125 | 125 | 177 | 152 | 51 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 52 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 18 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 101 | 142 | 120 | 221 | 133 | 75 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 60 | 91 | 74 | 87 | 77 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 17 | 52 | 76 | 185 | 105 | 64 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 9 | 33 | 48 | 69 | 52 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 11 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 22 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Vinogradova Natalia |
10-03-1979 | Doctor | conf.cerc. |
Șef secție - E6020 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | SCA | INCE | instituțional | 2 | |||
102 | Colesnicova Tatiana |
19-11-1974 | Doctor | conf.cerc. |
Șef secție - E6020 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | SCSNT | INCE | instituțional | 3 | |||
103 | Cujba Rodica |
26-04-1972 | Doctor | Director - E6004 | 1.75 | cumul/cumul intern/titular | 04-01-2021 | DCȘ | UTM | instituțional | 3 | ||||
104 | Timofei Olga |
28-08-1979 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SCFM | INCE | 20.80009.0807.22 |
3 | |||
105 | Secrieru Iulian |
26-05-1971 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular/fără remunerare | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSI | IMI | 20.80009.5007.22 20.80009.0807.35 |
1 |
4 | |||
106 | Popcova Olga |
02-04-1979 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSI | IMI | 20.80009.5007.22 |
1 |
2 | |||
107 | Bacal Petru |
31-08-1971 | Doctor | conf.univ. |
Șef laborator - E6011 | 2 | titular/titular | 02-01-2020 | LIERM | IEG | instituțional | 8 | |||
108 | Para Gheorghe |
13-02-1970 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1.25 | titular/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LESDR | IIEN | 20.80009.5007.02 |
2 | |||
109 | Cârlig Sergiu |
27-04-1978 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 04-01-2023 | 31-12-2023 | LFC | IFA | 20.80009.5007.07 |
||||
110 | Meşalchin Alexei |
27-12-1978 | Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | Admin | IFA | instituțional | 10 | |||||
111 | Melnic Elena |
05-07-1979 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMFSS | IFA | 20.80009.5007.15 |
5 |
7 | ||
112 | Covali Alexandru |
14-05-1976 | Cercetător științific - E6022 | 1.5 | cumul intern/titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMEEPM | IFA | 20.80009.5007.18 |
2 | ||||
113 | Hvorostuhin Andrei |
11-05-1978 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | titular | 01-01-2022 | LFC | IFA | instituțional | |||||
114 | Dupleva (Prepeliţa) Iulia |
22-11-1974 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LEESER | IE | 20.80009.7007.18 |
1 |
1 | |||
115 | Robu Sergiu |
05-09-1972 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LEESER | IE | 20.80009.7007.18 |
|||||
116 | Macovei Mihai |
24-11-1972 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Director - E6004 | 2.5 | titular/cumul intern/cumul intern | 01-01-2020 | Admin | IFA | instituțional | 1 | |||
117 | Secrieru Vitalie |
11-09-1975 | Doctor | Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 03-01-2022 | LMO | UTM | instituțional | 2 | ||||
118 | Postolache Vitalie |
08-06-1979 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular/cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | CNSTM | UTM | 20.80009.5007.20 |
||||
119 | Colibaba Gleb |
03-07-1979 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 20.80009.5007.18 |
1 | ||
120 | Iziumov Nina |
04-12-1970 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1.5 | cumul intern/titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LȘHVIH | ANSP | 20.80009.8007.15 |
6 |