Listă angajați
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 251 | 551 | 543 | 491 | 832 | 537 | 284 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 144 | 315 | 335 | 274 | 344 | 311 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 182 | 426 | 437 | 414 | 769 | 477 | 267 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 106 | 255 | 275 | 245 | 325 | 288 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 88 | 165 | 136 | 106 | 108 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 238 | 494 | 469 | 367 | 620 | 389 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 139 | 282 | 282 | 193 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 10 | 44 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 5 | 17 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 51 | 225 | 332 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 33 | 121 | 198 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 23 | 80 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 13 | 49 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 35 | 127 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 18 | 72 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 158 | 69 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Arnautov Vladimir |
30-07-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | 2 | |||
82 | Caşu Alexei |
20-08-1940 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | ||||
83 | Cojocaru Svetlana |
26-07-1952 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSP | IMI | 20.80009.5007.22 |
4 | ||
84 | Dovbuş Piotr |
18-06-1954 | Doctor Habilitat | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LED | IMI | instituțional | |||||
85 | Gaindric Constantin |
11-09-1941 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSI | IMI | 20.80009.5007.22 |
2 | ||
86 | Gaindric Constantin |
11-09-1941 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | LSI | IMI | instituțional | 2 | |||
87 | Popa Mihail |
15-05-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LED | IMI | instituțional | 5 | |||
88 | Vulpe Nicolae |
22-02-1949 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LED | IMI | instituțional | 3 | |||
89 | Alcaz Vasile |
25-01-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LS | IGS | 20.80009.7007.13 |
|||
90 | Ghinsari Victoria |
18-09-1945 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LS | IGS | 20.80009.7007.13 |
|||
91 | Stepanenco Nila |
29-04-1941 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LS | IGS | 20.80009.7007.13 |
||||
92 | Balabanov Anatolii |
02-11-1942 | Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2023 | CCIDSC | UTM | 20.80009.5007.26 |
2 | ||||
93 | Ungur Nicon |
23-04-1954 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LCCNBA | IC | 20.80009.8007.03 |
2 |
6 | ||
94 | Olesciuk Valentin |
07-05-1947 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | LSEMDSE | IE | instituțional | 9 | |||
95 | Lupaşcu Tudor |
02-03-1950 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LCE | IC | 20.80009.7007.21 |
15 |
16 | |
96 | Lupaşcu Tudor |
02-03-1950 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2022 | 31-12-2023 | LCE | IC | 20.80009.7007.21 |
15 |
16 | |
97 | Achiri Ion |
25-01-1953 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LCE | ISE | 20.80009.0807.27 |
1 |
5 | |
98 | Racul Anatol |
17-04-1954 | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.0807.44 |
3 | |||
99 | Chiriac Liubomir |
04-06-1960 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-12-2020 | 31-12-2023 | LESAPI | UST | 20.80009.0807.20 |
5 |
8 | |
100 | Cuharschi Mihail |
09-09-1938 | Doctor | Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LPTMV | ISPHTA | 20.80009.5107.17 |
2 |
2 |