Listă angajați
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 249 | 551 | 545 | 489 | 834 | 536 | 284 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 143 | 315 | 336 | 273 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 181 | 425 | 439 | 413 | 770 | 476 | 267 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 105 | 255 | 276 | 244 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 236 | 494 | 471 | 366 | 621 | 388 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 138 | 282 | 283 | 193 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 98 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 333 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 199 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 128 | 101 | 102 | 93 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 157 | 70 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 39 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961 | Poalelungi Olga |
01-04-1958 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | CCD | INCE | 20.80009.0807.21 |
1 |
2 | |||
962 | Chistol Valentina | 25-08-1958 | Bibliotecar principal - F6048 | 1 | titular | 02-01-2020 | SEOȘC | BSC | instituțional | ||||||
963 | Casapu Valeriu |
17-03-1959 | - | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SAC | IE | instituțional | ||||||
964 | Staşevscaia Larisa | 25-09-1941 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 03-01-2022 | LFB | IFGPP | instituțional | ||||||
965 | Spinatieva Nadejda | 21-11-1961 | Operator telecomunicații - H6176 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
966 | Spinatieva Nadejda | 21-11-1961 | Statistician principal - H6016 | 1 | titular | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
967 | Butucel Maria | 22-10-1956 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 03-01-2022 | LFE | IFGPP | instituțional | ||||||
968 | Şleahtici Vladimir |
18-05-1952 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LPIP | IFGPP | 20.80009.5107.19 |
1 |
1 | ||
969 | Şcerbacova Tatiana |
29-12-1960 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LFB | IFGPP | 20.80009.7007.16 |
7 |
8 | ||
970 | Şcerbacova Tatiana |
29-12-1960 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul intern | 02-05-2023 | 31-12-2023 | LFB | IFGPP | 20.80009.7007.16 |
7 |
8 | ||
971 | Ţureac Lidia | 20-11-1951 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 03-01-2022 | LGPRP | IFGPP | instituțional | ||||||
972 | Grinişin Vasilii | 29-05-1953 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 03-01-2022 | LFB | IFGPP | instituțional | ||||||
973 | Onofraş Maria |
24-01-1949 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
1 | |
974 | Vasileva Alla | 17-03-1964 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | CMS Soroca | IGS | instituțional | |||||
975 | Cliucinicova Galina | 26-03-1950 | Inginer - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | LMEEPM | IFA | instituțional | ||||||
976 | Costriucova Natalia |
26-06-1946 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMFSS | IFA | 20.80009.5007.15 |
2 | ||||
977 | Crăciun Alexandra |
06-05-1955 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
978 | Bivol Leonid | 02-08-1956 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
979 | Deaţenco Iulia | 12-04-1950 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
980 | Vereteno Anatol | 04-12-1958 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional |