Listă angajați
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 251 | 551 | 543 | 491 | 832 | 537 | 284 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 144 | 315 | 335 | 274 | 344 | 311 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 182 | 426 | 437 | 414 | 769 | 477 | 267 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 106 | 255 | 275 | 245 | 325 | 288 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 88 | 165 | 136 | 106 | 108 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 238 | 494 | 469 | 367 | 620 | 389 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 139 | 282 | 282 | 193 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 10 | 44 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 5 | 17 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 51 | 225 | 332 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 33 | 121 | 198 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 23 | 80 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 13 | 49 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 35 | 127 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 18 | 72 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 158 | 69 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | Raevschi Simion |
01-10-1941 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular/cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 20.80009.5007.20 |
|||||
262 | Mihailov Valentin |
05-04-1942 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMEEPM | IFA | 20.80009.5007.18 |
2 | |||
263 | Taran Nicolae |
09-05-1960 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | A | ISPHTA | instituțional | 5 | |||
264 | Bujoreanu Nicolae |
06-06-1950 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LFPPMF | IFGPP | 20.80009.5107.18 |
5 |
6 | ||
265 | Păsat Igor |
21-02-1963 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.75 | cumul intern/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | STMU | Mecagro | 20.80009.5007.23 20.80009.5107.13 |
||||
266 | Volconovici Liviu |
21-05-1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.04 |
|||
267 | Marian Grigore |
09-07-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | cumul/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.02 20.80009.5107.13 |
4 5 |
7 | |
268 | Rusu Emil |
16-04-1944 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LN | IIEN | 20.80009.5007.02 |
4 | |||
269 | Leuca Petru |
03-08-1959 | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-05-2022 | 31-12-2023 | Nu sunt date | CCRGA "AcvaGenResurs" | 20.80009.5107.24 |
|||||
270 | Cerbari Valerian |
11-08-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 1.25 | titular/cumul intern | 01-01-2021 | LPPS | IPAPS | instituțional | 1 | |||
271 | Siuris Andrei |
25-05-1955 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 |
3 | ||
272 | Arhip Olga |
18-02-1944 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 | ||
273 | Boincean Boris |
23-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |
2 |
5 | |
274 | Iliev Petru |
27-10-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LATLC | ISPHTA | 20.80009.5107.26 20.80009.5107.22 |
1 |
2 | |
275 | Lungu Vasile |
07-08-1955 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | titular/titular | 01-01-2022 | LAS | IPAPS | instituțional | 2 | |||
276 | Plămădeală Vasile |
16-11-1954 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
2 | |||
277 | Rusu Alexandru |
20-08-1944 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 | |||
278 | Musteaţă Simion |
11-01-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LZN | Porumbeni | 20.80009.5107.15 |
4 | ||
279 | Vozian Valeriu |
10-03-1955 | Doctor | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1 | titular | 01-01-2020 | A | Selecția | instituțional | ||||
280 | Dadu Constantin |
20-02-1955 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Director - E6004 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | A | ISPHTA | instituțional |