Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 277 | 261 | 311 | 675 | 403 | 235 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 179 | 169 | 194 | 295 | 253 | 74 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 275 | 256 | 304 | 671 | 398 | 235 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 179 | 166 | 192 | 294 | 252 | 74 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 235 | 201 | 211 | 475 | 271 | 183 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 149 | 125 | 125 | 177 | 153 | 51 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 19 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 101 | 142 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 60 | 91 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 17 | 52 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 9 | 33 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261 | Griţco Ana |
26-12-1961 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | SCIM | MNIM | 20.80009.0807.43 |
1 |
2 | |||
1262 | Serjant Vera |
28-10-1963 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | SCIM | MNIM | 20.80009.0807.43 |
1 |
1 | |||
1263 | Cîrlig Natalia |
11-07-1986 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LRV | GB | 20.80009.5107.02 |
6 |
11 | ||
1264 | Morari Constantin |
00-00-1990 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||||
1265 | Bujac Cristina |
24-05-1978 | Doctor | Secretar științific - E6006 | 1 | titular | 03-01-2022 | A | IMI | instituțional | 3 | ||||
1266 | Zabun Tatiana |
13-04-1982 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘCCV | IMC | 20.80009.8007.18 |
1 | ||||
1267 | Batîru Grigorii |
06-04-1986 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.21 |
4 |
4 | ||
1268 | Guzun Vladimir | 05-11-1966 | Inginer principal - H6031 | 1.25 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
1269 | Iliuha Nicolai |
02-06-1964 | Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | SDG | IMI | instituțional | ||||||
1270 | Zubcov Nicolai |
30-10-1938 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LVT | IZ | 20.80009.7007.02 |
|||
1271 | Speian Aurel |
27-03-1988 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LEEEP | IE | 20.80009.7007.18 |
|||||
1272 | Melnic Angela |
23-04-1969 | Laborant - E6040 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | LCȘ „BP | USM | instituțional | 1 | |||||
1273 | Todiraş Natalia |
20-03-1957 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2023 | 31-12-2023 | LPTP | GB | 20.80009.7007.14 |
1 | |||
1274 | Colos Natalia | 09-08-1961 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | IIEN | instituțional | ||||||
1275 | Botnari Valentina | 19-03-1958 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
1276 | Vataman Andrei | 00-00-1958 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 01-01-2020 | PA | Selecția | instituțional | ||||||
1277 | Ţuţuianu Ana | 06-01-1951 | Z - Nu sunt date - H6000 | 1 | titular | 01-01-2020 | PM | Selecția | instituțional | ||||||
1278 | Morari Nina | 10-02-1957 | Agent de aprovizionare - H6110 | 1 | titular | 01-01-2020 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
1279 | Greiţari Maria | 13-05-1948 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
1280 | Andruh Mihail | 00-00-1941 | Muncitor calificat - H6177 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | BT | Selecția | instituțional |