Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 277 | 261 | 311 | 675 | 403 | 235 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 179 | 169 | 194 | 295 | 253 | 74 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 275 | 256 | 304 | 671 | 398 | 235 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 179 | 166 | 192 | 294 | 252 | 74 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 235 | 201 | 211 | 475 | 271 | 183 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 149 | 125 | 125 | 177 | 153 | 51 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 19 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 101 | 142 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 60 | 91 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 17 | 52 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 9 | 33 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | Cârlig Sergiu |
27-04-1978 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 04-01-2023 | 31-12-2023 | LFC | IFA | 20.80009.5007.07 |
||||
382 | Beloţercovschii Igori |
12-06-1960 | Cercetător științific - E6022 | 1.75 | cumul/titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LC | IIEN | 20.80009.5007.18 20.80009.5007.11 |
1 | ||||
383 | Postoronca Sveatoslav |
26-09-1968 | Director (șef) - F6002 | 1 | titular | 02-01-2020 | Admin | IE | instituțional | 1 | |||||
384 | Cojocaru Victor |
04-07-1964 | Doctor | Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | A | IIEN | instituțional | 1 | ||||
385 | Lupan Elena |
13-01-1980 | Șef serviciu - E6013 | 1 | titular | 01-01-2021 | SRU | IFA | instituțional | ||||||
386 | Prisacar Alexandr |
01-05-1969 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
1 |
3 | ||
387 | Meşalchin Alexei |
27-12-1978 | Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | Admin | IFA | instituțional | 10 | |||||
388 | Canarovschi Evghenii |
28-09-1967 | Cercetător științific - E6022 | 1.5 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
3 | ||||
389 | Ţurcan Marina |
28-09-1992 | Cercetător științific superior - E6018 | 1.5 | cumul intern/titular | 31-10-2022 | 31-12-2023 | LOCPC | IFA | 20.80009.5007.01 |
1 | ||||
390 | Lascova-Baciu Renata |
02-05-1980 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-11-2022 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
|||||
391 | Croitor Lilia |
21-01-1984 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMFSS | IFA | 20.80009.5007.15 |
2 |
2 | ||
392 | Melnic Elena |
05-07-1979 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMFSS | IFA | 20.80009.5007.15 |
5 |
7 | ||
393 | Spoială Dorin |
18-01-1968 | Cercetător științific - E6022 | 2.5 | cumul/titular/cumul intern/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 20.80009.5007.18 |
|||||
394 | Barbos (Dăniţă) Zinaida |
09-10-1986 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LPMM | IFA | 20.80009.5007.18 |
|||||
395 | Policarpov Albert |
14-10-1958 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
1 |
4 | |||
396 | Vrabie Elvira |
22-07-1965 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
1 |
4 | ||
397 | Belevschi Stanislav |
19-07-1984 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMEEPM | IFA | 20.80009.5007.14 20.80009.5007.18 |
2 |
3 | ||
398 | Covali Alexandru |
14-05-1976 | Cercetător științific - E6022 | 1.5 | cumul intern/titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMEEPM | IFA | 20.80009.5007.18 |
2 | ||||
399 | Cebotari Irina |
10-07-1985 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 04-01-2022 | 31-12-2023 | LFC | IFA | 20.80009.5007.07 |
1 | ||||
400 | Hvorostuhin Andrei |
11-05-1978 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | titular | 01-01-2022 | LFC | IFA | instituțional |