Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 277 | 261 | 311 | 675 | 403 | 235 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 179 | 169 | 194 | 295 | 253 | 74 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 275 | 256 | 304 | 671 | 398 | 235 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 179 | 166 | 192 | 294 | 252 | 74 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 235 | 201 | 211 | 475 | 271 | 183 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 149 | 125 | 125 | 177 | 153 | 51 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 19 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 101 | 142 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 60 | 91 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 17 | 52 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 9 | 33 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Negru Maria |
25-05-1945 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | titular | 27-11-2022 | 31-12-2023 | LHE | IZ | 20.80009.7007.06 |
2 |
2 | |
42 | Usatîi Marin |
17-11-1949 | Doctor | conf.cerc. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LIA | IZ | 20.80009.7007.06 |
1 |
1 | |
43 | Zamornea Maria |
14-11-1956 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 01-01-2022 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
6 |
12 | |
44 | Vozian Valeriu |
10-03-1955 | Doctor | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1 | titular | 01-01-2020 | A | Selecția | instituțional | ||||
45 | Savin Anatolie |
03-11-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | GIC | IZ | 20.80009.7007.02 |
2 |
4 | |
46 | Ciubotaru Constantin |
21-04-1949 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSP | IMI | 20.80009.5007.22 |
|||
47 | Bolotin Oleg |
01-08-1940 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LGR | IGS | 20.80009.7007.13 |
1 |
1 | |
48 | Crîşmaru Valentin |
22-02-1951 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
2 | ||
49 | Lungu Vasile |
07-08-1955 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | LAS | IPAPS | instituțional | 2 | |||
50 | Lungu Vasile |
07-08-1955 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 |
2 | |
51 | Arhip Olga |
18-02-1944 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 | ||
52 | Naval Elvira |
09-05-1945 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 02-01-2021 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
3 | ||
53 | Procopişin Larisa |
17-05-1958 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIA | IFtz | 20.80009.8007.31 |
1 | ||
54 | Spînu Constantin |
21-07-1951 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | CSA | IPC | 20.80009.1606.12 |
6 | ||
55 | Boubătrîn Ivan |
20-01-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LPIP | IFGPP | 20.80009.5107.19 |
|||
56 | Calaşean Iurie |
20-11-1938 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LVCFPPP | ISPHTA | 20.80009.5107.14 |
|||
57 | Griţcan Sava |
08-10-1952 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 30-06-2023 | LBFPP | ISPHTA | 20.80009.5107.22 |
7 |
7 | |
58 | Griţcan Sava |
08-10-1952 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-07-2023 | 31-12-2023 | LBFPP | ISPHTA | 20.80009.5107.22 |
7 |
7 | |
59 | Nastas Tudor |
19-07-1956 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 03-01-2022 | LFE | IFGPP | instituțional | 8 | |||
60 | Nastas Tudor |
19-07-1956 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LFE | IFGPP | 20.80009.5107.27 |
7 |
8 |