Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 277 | 261 | 311 | 675 | 403 | 235 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 179 | 169 | 194 | 295 | 253 | 74 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 275 | 256 | 304 | 671 | 398 | 235 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 179 | 166 | 192 | 294 | 252 | 74 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 235 | 201 | 211 | 475 | 271 | 183 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 149 | 125 | 125 | 177 | 153 | 51 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 19 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 101 | 142 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 60 | 91 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 17 | 52 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 9 | 33 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mărîi Liliana |
28-03-1975 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 2 | titular/titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LBV | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
3 |
4 | |
22 | Nistreanu Victoria |
25-08-1971 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LVT | IZ | 20.80009.7007.02 |
11 |
16 | |
23 | Rastimeşina Inna |
17-07-1975 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMS | IMB | 20.80009.7007.03 20.80009.7007.20 |
1 2 |
2 | |
24 | Roşca Nicolae |
14-07-1971 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-07-2020 | 31-12-2023 | LFSR | IFS | 20.80009.7007.25 |
2 |
16 | |
25 | Varzari Alexandru |
07-12-1976 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LETGU | IFtz | 20.80009.8007.23 |
1 | ||
26 | Rotari Eugen |
27-10-1969 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.25 | cumul/titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LT SCS | Porumbeni | 20.80009.5107.15 20.80009.5107.21 |
3 |
5 | |
27 | Bujor Oleg |
10-03-1978 | Doctor | conf.univ. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 2.25 | titular/cumul/titular | 02-01-2020 | A | BSC | instituțional | ||||
28 | Gonţa Victoria |
22-04-1972 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | cumul intern/titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | APÎ | UPS | 20.80009.0807.20 20.80009.0807.37 |
2 |
6 | |
29 | Cucoş Diana |
13-02-1979 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCJ | ICJPS | 20.80009.1606.05 |
|||
30 | Mocanu Angela |
04-11-1972 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCSPS | ICJPS | 20.80009.1606.13 |
1 | ||
31 | Parii Sergiu |
22-10-1974 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
2 | ||
32 | Popescu Liuba |
05-05-1971 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 01-11-2023 | LȘHA | Icard | 20.80009.8007.04 |
1 |
2 | |
33 | Privalova Elena |
02-11-1969 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.25 | titular/titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LIA | IFtz | 20.80009.8007.13 20.80009.8007.23 |
3 |
3 | |
34 | Romanciuc (Vengher) Inna |
21-07-1971 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LGastro | USMF | 20.80009.8007.37 |
3 |
5 | |
35 | Constantinov Valentin |
02-02-1971 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | cumul/titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
5 | ||
36 | Felea Alina |
01-03-1975 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
2 |
7 | |
37 | Gumenâi Ion |
20-01-1972 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/titular | 03-01-2020 | 30-04-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
5 | ||
38 | Tabuncic Sergiu |
11-05-1970 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
1 |
1 | |
39 | Ţîcu Octavian |
21-08-1972 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 01-07-2021 | 31-12-2023 | SIC | II | 20.80009.0807.36 |
|||
40 | Aniţoi (Ionesi) Galina |
06-11-1976 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 |
1 |