Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 276 | 262 | 311 | 675 | 403 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 178 | 170 | 194 | 295 | 253 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 274 | 257 | 304 | 671 | 398 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 178 | 167 | 192 | 294 | 252 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 234 | 202 | 211 | 475 | 271 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 148 | 126 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 19 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 100 | 143 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 59 | 92 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 16 | 53 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 8 | 34 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Granaci Vera |
08-12-1957 | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LTCEB | ISPZMV | 20.80009.5107.20 |
2 |
3 | ||
62 | Ursu Valentina |
21-10-1959 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 01-09-2021 | 31-12-2023 | CE | IPC | 20.80009.1606.02 |
7 | ||
63 | Bîrcă Alic |
00-00-1971 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Consultant științific - E6014 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | DRUAPC | ASEM | 20.80009.1606.09 |
7 |
9 | |
64 | Spătaru Tatiana |
01-03-1966 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCSPS | ICJPS | 20.80009.1606.13 |
1 |
6 | |
65 | Vulpe Ana |
18-11-1954 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
3 |
5 | |
66 | Potlog Tamara |
03-04-1958 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 |
8 | ||
67 | Rusu Andrei |
20-04-1968 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 01-01-2023 | 31-12-2023 | LSI | IMI | 20.80009.5007.22 |
2 | ||
68 | Gumenâi Ion |
20-01-1972 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 30-04-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
5 | ||
69 | Gumenâi Ion |
20-01-1972 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 01-05-2023 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
5 | ||
70 | Coropceanu Eduard |
05-07-1974 | Doctor | conf.univ. |
Director - E6004 | 1 | titular | 03-01-2022 | Admin. | UPS | instituțional | 16 | |||
71 | Guştiuc Andrei |
13-12-1970 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCJ | ICJPS | 20.80009.1606.05 |
4 | ||
72 | Gorincioi Elena |
29-06-1972 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LCFC | IC | 20.80009.5007.27 |
2 |
3 | |
73 | Berliba Viorel |
02-11-1975 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCJ | ICJPS | 20.80009.1606.05 |
|||
74 | Buzilă Varvara |
19-11-1955 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SE | MNEIN | 20.80009.0807.24 |
1 | ||
75 | Chistol Vitalie |
25-04-1961 | Doctor | conf.univ. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 04-01-2021 | LCDLMN | UTM | instituțional | 3 | |||
76 | Gonţa Victoria |
22-04-1972 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | APÎ | UPS | 20.80009.0807.37 |
2 |
6 | |
77 | Glijin Aliona |
06-12-1971 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-07-2020 | 31-12-2023 | LPO | GB | 20.80009.7007.14 |
2 | ||
78 | Glijin Aliona |
06-12-1971 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LEB | GB | 20.80009.7007.19 |
2 | ||
79 | Chiriţa Elena |
21-05-1978 | Doctor | conf.univ. |
- | 0.5 | titular | 03-01-2022 | LCȘ EUA | USM | instituțional | 19 | |||
80 | Abramciuc Maria |
01-01-1960 | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2023 | 31-12-2023 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 |
1 |
3 |