Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 1091 | 1 | 33 | 88 | 121 | 180 | 302 | 211 | 86 |
2 | din care femei | 586 | 1 | 18 | 54 | 81 | 106 | 155 | 139 | 31 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1011 | 1 | 27 | 79 | 110 | 154 | 292 | 197 | 84 |
4 | din care femei | 554 | 1 | 15 | 52 | 73 | 96 | 152 | 133 | 31 |
5 | Cumulanzi externi | 131 | 11 | 18 | 19 | 34 | 21 | 21 | 5 | |
6 | din care femei | 49 | 5 | 5 | 11 | 12 | 7 | 9 | 2 | |
7 | inclusiv cercetători | 307 | 21 | 32 | 49 | 59 | 108 | 67 | 44 | |
8 | din care femei | 142 | 13 | 21 | 28 | 26 | 34 | 30 | 10 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 67 | 1 | 6 | 16 | 43 | 22 | 26 | ||
10 | din care femei | 19 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 173 | 7 | 20 | 49 | 43 | 43 | 37 | 10 | |
12 | din care femei | 86 | 3 | 13 | 30 | 21 | 12 | 16 | 3 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 85 | 3 | 19 | 26 | 37 | 31 | 11 | ||
14 | din care femei | 39 | 1 | 13 | 16 | 9 | 11 | 2 | ||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 42 | 11 | 12 | 13 | 16 | ||||
16 | din care femei | 17 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 12 | 1 | 11 | 3 | 6 | ||||
18 | din care femei | 3 | 3 | 2 | ||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 24 | 1 | 5 | 17 | 8 | 12 | |||
20 | din care femei | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||
21 | Doctoranzi | 56 | 12 | 16 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
22 | din care femei | 31 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | |||
23 | Conducători de doctorat | 50 | 1 | 12 | 13 | 24 | 15 | 13 | ||
24 | din care femei | 20 | 7 | 9 | 4 | 7 | 2 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881 | Mincovschi Ivan | 26-07-1964 | Șef sector - E6012 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SEC | IPAPS | instituțional | ||||||
882 | Mardare Corina | 00-00-1981 | Inginer principal - H6031 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | CCGIGFTC | UTM | instituțional | ||||||
883 | Ciochina Dumitru |
00-00-1986 | Inginer principal - H6031 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | LCDLMN | UTM | instituțional | 1 | |||||
884 | Craciunel Cătălin | 00-00-1999 | Inginer - H6064 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | CNSTM | UTM | instituțional | ||||||
885 | Bandura Natalia | 00-00-1967 | Inginer principal - H6031 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | CNSTM | UTM | instituțional | ||||||
886 | Bălăţel Adriana | 00-00-1974 | Inginer principal - H6031 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | DCȘ | UTM | instituțional | ||||||
887 | Gîrlea Daniela | 00-00-1977 | Inginer principal - H6031 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | CCIDSC | UTM | instituțional | ||||||
888 | Scutelnic Natalia | 00-00-1972 | Inginer - H6064 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | COTAPN | UTM | instituțional | ||||||
889 | Talmaci Irina | 00-00-1969 | Inginer - H6064 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | COTAPN | UTM | instituțional | ||||||
890 | Rîbac Diana | 00-00-2001 | Inginer - H6064 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | CETPP ”Precesia” | UTM | instituțional | ||||||
891 | Banu Alexei | 00-00-1986 | Inginer - H6064 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | CETPP ”Precesia” | UTM | instituțional | ||||||
892 | Niță Natalia | 00-00-1975 | Inginer - H6064 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | CETPP ”Precesia” | UTM | instituțional | ||||||
893 | Cîşlari Andrei | 21-04-1952 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
894 | Bordeian Agapie | 00-00-1944 | Inginer - H6064 | 0.75 | titular | 04-01-2021 | CETPP ”Precesia” | UTM | instituțional | ||||||
895 | Bumbu Galina | 00-00-1988 | Contabil - H6066 | 1 | titular | 03-01-2022 | CCȘV | UTM | instituțional | ||||||
896 | Munteanu Ruslan |
17-10-1987 | Inginer principal - H6031 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | DCȘ | UTM | instituțional | ||||||
897 | Valah Sergiu | 00-00-1969 | Șef serviciu - E6013 | 1 | titular | 01-01-2020 | DDF | IPAPS | instituțional | ||||||
898 | Florea Afanasie | 00-00-1952 | Paznic - H6184 | 0.5 | cumul | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
899 | Văscu Valeriu | 00-00-1971 | Paznic - H6184 | 0.5 | cumul | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
900 | Bucșan Grigore | 00-00-1959 | Paznic - H6184 | 0.5 | cumul | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional |