Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 121 | 276 | 264 | 310 | 676 | 403 | 239 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 67 | 178 | 172 | 193 | 296 | 252 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 120 | 274 | 259 | 303 | 672 | 398 | 239 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 66 | 178 | 169 | 191 | 295 | 251 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 115 | 234 | 204 | 211 | 475 | 271 | 185 |
8 | din care femei | 712 | 63 | 148 | 128 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 3 | 14 | 30 | 134 | 52 | 73 | ||
10 | din care femei | 47 | 6 | 18 | 23 | 19 | 11 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 27 | 100 | 144 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 16 | 59 | 93 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 15 | 54 | 76 | 185 | 105 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 7 | 35 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 1 | 21 | 20 | 40 | 34 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 1 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 11 | 35 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 246 | 51 | 90 | 32 | 20 | 18 | 13 | 7 | |
22 | din care femei | 142 | 25 | 59 | 20 | 10 | 8 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 128 | 1 | 3 | 21 | 23 | 79 | 38 | 33 | |
24 | din care femei | 43 | 1 | 13 | 14 | 15 | 9 | 6 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1781 | Odajiu Vasile | 00-00-1962 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
1782 | Ciupac Tudor | 00-00-1966 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
1783 | Moscalu Grigore | 00-00-1957 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
1784 | Beregoi Pavel | 00-00-1956 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
1785 | Siloci Evghenii | 00-00-1958 | Specialist superior - H6056 | 1 | titular | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
1786 | Arnautov Vladimir |
30-07-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | 2 | |||
1787 | Bujac Cristina |
24-05-1978 | Doctor | Secretar științific - E6006 | 1 | titular | 03-01-2022 | A | IMI | instituțional | 3 | ||||
1788 | Caşu Alexei |
20-08-1940 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | ||||
1789 | Cebanu Silvia | 24-12-1970 | Specialist serviciul personal - H6057 | 1 | titular | 03-01-2022 | SPPM | IMI | instituțional | ||||||
1790 | Cuznețova Elena |
Inginer-programator - H6038 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | 3 | ||||||
1791 | Cuzneţov Evghenii |
24-08-1964 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | 3 | |||
1792 | Damian Florin |
06-03-1963 | Doctor | conf.univ. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1 | titular | 03-01-2022 | A | IMI | instituțional | 2 | |||
1793 | Cojocaru Olga |
10-06-1952 | Z - Nu sunt date - H6000 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IMI | instituțional | ||||||
1794 | Dovbuş Piotr |
18-06-1954 | Doctor Habilitat | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LED | IMI | instituțional | |||||
1795 | Driuma Valeriu |
25-07-1946 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LED | IMI | instituțional | 1 | ||||
1796 | Guţul Ion |
04-06-1949 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | 1 | ||||
1797 | Iliuha Nicolai |
02-06-1964 | Administrator rețea de calculatoare principal - H6029 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | SDG | IMI | instituțional | ||||||
1798 | Izbaş Vladimir |
26-02-1958 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | 1 | |||
1799 | Nastasiu Ana |
17-12-1996 | Inginer-programator - H6038 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LSI | IMI | instituțional | ||||||
1800 | Ostafii Claudia | 17-11-1951 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 03-01-2022 | SFC | IMI | instituțional |