Institutul de Fizică Aplicată
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 175 | 14 | 23 | 15 | 18 | 76 | 24 | 36 | |
2 | din care femei | 73 | 9 | 14 | 3 | 7 | 25 | 11 | 9 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 174 | 14 | 23 | 15 | 17 | 76 | 24 | 36 | |
4 | din care femei | 73 | 9 | 14 | 3 | 7 | 25 | 11 | 9 | |
5 | Cumulanzi externi | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
6 | din care femei | 3 | 1 | 1 | ||||||
7 | inclusiv cercetători | 123 | 13 | 19 | 11 | 14 | 53 | 15 | 27 | |
8 | din care femei | 42 | 9 | 11 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 | |||
10 | din care femei | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
11 | doctor în ştiinţe | 51 | 3 | 10 | 8 | 8 | 21 | 7 | 10 | |
12 | din care femei | 19 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 19 | 1 | 3 | 3 | 12 | 5 | 4 | ||
14 | din care femei | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 4 | 4 | 4 | ||||||
18 | din care femei | 2 | 2 | 2 | ||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 27 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
22 | din care femei | 16 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||
23 | Conducători de doctorat | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
24 | din care femei | 2 | 1 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Croitori Dorina |
17-09-1990 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
||||
142 | Roman Marianna |
03-10-1995 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
||||
143 | Micu Alexandru |
16-02-1963 | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
|||||
144 | Șemiacova Tatiana | 00-00-1948 | Șef serviciu - E6013 | 1 | titular | 01-01-2021 | Reviste EOM/SIAE | IFA | instituțional | ||||||
145 | Moraru Oxana | 00-00-1980 | Șef serviciu - E6013 | 1 | titular | 01-01-2022 | SAP | IFA | instituțional | ||||||
146 | Mitroșenco Larisa | 00-00-1963 | Economist-șef - H6186 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | IFA | instituțional | ||||||
147 | Donos Leon | 00-00-1951 | Șef gospodărie - E6043 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
148 | Iuzva Nina | 12-01-1984 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 01-01-2021 | SFC | IFA | instituțional | ||||||
149 | Danilescu Ana | 00-00-1961 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | IFA | instituțional | ||||||
150 | Iuzva Vasile | 00-00-1997 | Inginer superior - H6047 | 1 | titular | 01-01-2021 | LFCS | IFA | instituțional | ||||||
151 | Ganina Galina | 13-05-1967 | Inginer superior - H6047 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
152 | Petracov Evghenii | 16-06-1978 | Inginer superior - H6047 | 1 | titular | 01-01-2020 | Reviste EOM/SIAE | IFA | instituțional | ||||||
153 | Bronschih Svetlana | 00-00-1956 | Redactor superior - H6085 | 1 | titular | 01-01-2022 | Reviste EOM/SIAE | IFA | instituțional | ||||||
154 | Craciun Nicoleta Irina |
00-00-1999 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 01-01-2022 | LMFSS | IFA | instituțional | 3 | |||||
155 | Ianachevici Anatolie |
20-03-1969 | Șef atelier - H6058 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | 1 | |||||
156 | Proca Ludmila | 07-07-1957 | Specialist superior - H6056 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
157 | Crîșmari Iurii | 00-00-1966 | Muncitor calificat - H6177 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
158 | Beregoi Valentina | 23-03-1974 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
159 | Bereghici Vladislav | 00-00-2000 | Inginer - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | LO | IFA | instituțional | ||||||
160 | Ghenea Vladislav |
Inginer - H6064 | 0.25 | titular | 01-01-2022 | LO | IFA | instituțional | 3 |