Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 247 | 552 | 543 | 492 | 834 | 537 | 287 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 141 | 317 | 334 | 275 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 179 | 426 | 437 | 416 | 770 | 477 | 270 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 103 | 257 | 274 | 246 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 234 | 495 | 469 | 369 | 621 | 389 | 230 |
8 | din care femei | 1402 | 136 | 284 | 281 | 195 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 98 | 96 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 224 | 332 | 236 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 197 | 129 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 21 | 82 | 116 | 202 | 127 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 126 | 103 | 102 | 93 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 71 | 48 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 55 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 537 | 115 | 176 | 80 | 38 | 20 | 18 | 7 | |
22 | din care femei | 294 | 61 | 102 | 49 | 17 | 8 | 9 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 262 | 1 | 9 | 43 | 66 | 131 | 74 | 53 | |
24 | din care femei | 88 | 1 | 3 | 22 | 29 | 27 | 33 | 8 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Marchitan Anna | 27-06-1945 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
142 | Marchitan Anna | 27-06-1945 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
143 | Ciulcova Tatiana | 04-04-1951 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
144 | Ciulcova Tatiana | 04-04-1951 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
145 | Lozan Valentina |
02-10-1950 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
146 | Lozan Valentina |
02-10-1950 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
147 | Ternavscaia Tatiana | 15-08-1962 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
148 | Botnari Liliana |
23-12-1986 | Doctor | Șef centru - E6023 | 1 | titular | 02-01-2020 | CL | IFR | instituțional | 4 | ||||
149 | Gîrlea Olesea |
18-10-1983 | Doctor | Șef centru - E6023 | 1 | titular | 02-01-2020 | CLF | IFR | instituțional | 5 | ||||
150 | Macovei Dorina |
23-04-1981 | Doctor | Șef centru - E6023 | 1 | titular | 02-01-2020 | CT | IFR | instituțional | 7 | ||||
151 | Spivacenco Anatol |
11-08-1959 | Doctor | Director - E6004 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | Porumbeni | instituțional | 1 | ||||
152 | Borozan Pantelimon |
09-08-1961 | Doctor | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | Porumbeni | instituțional | 6 | |||
153 | Mistreţ Silvia |
12-09-1962 | Doctor | conf.cerc. |
Secretar științific - E6006 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | Porumbeni | instituțional | 1 | |||
154 | Ciobanu Valentin |
26-12-1962 | Doctor | Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 01-01-2022 | LG | Porumbeni | instituțional | 1 | ||||
155 | Vanicovici Nicolae |
05-09-1959 | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 01-01-2022 | LZS | Porumbeni | instituțional | 2 | ||||
156 | Gribincea Vladimir |
19-11-1966 | Doctor | Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 01-01-2022 | LS ST | Porumbeni | instituțional | 1 | ||||
157 | Meleca Anatolie |
04-09-1964 | Doctor | Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 01-01-2022 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | 2 | ||||
158 | Chirtoacă Leonid |
12-06-1967 | conf.univ. |
Jurist - H6028 | 0.75 | cumul | 01-01-2021 | SPJS | Porumbeni | instituțional | 1 | ||||
159 | Jitari Liliana |
18-10-1975 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LG | Porumbeni | instituțional | 3 | |||||
160 | Cojocari Ludmila |
23-08-1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional |