Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 247 | 552 | 543 | 492 | 834 | 537 | 287 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 141 | 317 | 334 | 275 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 179 | 426 | 437 | 416 | 770 | 477 | 270 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 103 | 257 | 274 | 246 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 234 | 495 | 469 | 369 | 621 | 389 | 230 |
8 | din care femei | 1402 | 136 | 284 | 281 | 195 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 98 | 96 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 224 | 332 | 236 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 197 | 129 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 21 | 82 | 116 | 202 | 127 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 126 | 103 | 102 | 93 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 71 | 48 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 55 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 537 | 115 | 176 | 80 | 38 | 20 | 18 | 7 | |
22 | din care femei | 294 | 61 | 102 | 49 | 17 | 8 | 9 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 262 | 1 | 9 | 43 | 66 | 131 | 74 | 53 | |
24 | din care femei | 88 | 1 | 3 | 22 | 29 | 27 | 33 | 8 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Bivol Ina |
10-07-1975 | Doctor | Laborant superior - E6038 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | CCŞ GF | USM | instituțional | 5 | ||||
102 | Martea Rodica |
30-07-1987 | Doctor | Laborant superior - E6038 | 0.5 | cumul | 04-01-2021 | CCŞ GF | USM | instituțional | 3 | ||||
103 | Mutu (Calmîş) Ana |
24-08-1986 | Doctor | Laborant superior - E6038 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | CCŞ GF | USM | instituțional | 1 | ||||
104 | Zosim Liliana |
04-03-1979 | Doctor | Specialist principal - E6025 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | LCȘ F | USM | instituțional | 2 | ||||
105 | Ţapcov Victor |
04-05-1958 | Doctor | conf.univ. |
- | 0.25 | cumul intern | 04-01-2021 | LCȘ MABT | USM | instituțional | 7 | |||
106 | Corcinschi Nina |
20-09-1979 | Doctor Habilitat | conf.cerc. conf.univ. |
Director institut - E6002 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | IFR | instituțional | 1 | |||
107 | Mincu Eugenia |
01-08-1967 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | IFR | instituțional | 8 | |||
108 | Răileanu Viorica |
10-11-1971 | Doctor | conf.cerc. |
Secretar științific - E6006 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | IFR | instituțional | 2 | |||
109 | Sîtnic Veaceslav |
15-01-1962 | Doctor | conf.cerc. |
Specialist superior - E6030 | 0.25 | cumul | 01-01-2021 | LFSASG | IFS | instituțional | 7 | |||
110 | Postolati Galina |
02-12-1957 | Specialist superior - E6030 | 0.5 | cumul intern | 11-10-2021 | LFSASG | IFS | instituțional | 4 | |||||
111 | Cuculescu Daniel |
Specialist - E6031 | 0.5 | titular | 04-01-2021 | CA | USM | instituțional | 4 | ||||||
112 | Şapoval Oleg |
17-04-1963 | Doctor | - | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | LCŞ FSD | USM | instituțional | |||||
113 | Belenciuc Alexandr |
08-08-1960 | Doctor | - | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | LCŞ FSD | USM | instituțional | |||||
114 | Condraticova Liliana |
08-10-1972 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Specialist superior - E6030 | 0.25 | cumul | 05-01-2021 | CCF "E. Coşeriu" | USM | instituțional | 17 | |||
115 | Ciopcic Veaceslav | 00-00-1957 | - | 0.5 | titular | 03-01-2022 | LCȘ FIN „E.Pokatilov”” | USM | instituțional | ||||||
116 | Cuculescu Daniel |
- | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | LCȘ MABT | USM | instituțional | 4 | ||||||
117 | Clapco Steliana |
20-04-1978 | Doctor | conf.cerc. |
Șef centru - E6023 | 1 | titular | 03-01-2022 | CCŞ GF | USM | instituțional | 10 | |||
118 | Eremia Ion |
01-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Șef centru - E6023 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | CSI „Silviu Dragomir” | USM | instituțional | 5 | |||
119 | Molea Viorica |
07-01-1963 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Șef centru - E6023 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | CCF "E. Coşeriu" | USM | instituțional | 5 | |||
120 | Gaiu Nicolae |
04-10-1964 | - | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | LCȘ FIN „E.Pokatilov”” | USM | instituțional |