Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 247 | 552 | 543 | 492 | 834 | 537 | 287 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 141 | 317 | 334 | 275 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 179 | 426 | 437 | 416 | 770 | 477 | 270 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 103 | 257 | 274 | 246 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 234 | 495 | 469 | 369 | 621 | 389 | 230 |
8 | din care femei | 1402 | 136 | 284 | 281 | 195 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 98 | 96 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 224 | 332 | 236 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 197 | 129 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 21 | 82 | 116 | 202 | 127 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 126 | 103 | 102 | 93 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 71 | 48 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 55 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 537 | 115 | 176 | 80 | 38 | 20 | 18 | 7 | |
22 | din care femei | 294 | 61 | 102 | 49 | 17 | 8 | 9 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 262 | 1 | 9 | 43 | 66 | 131 | 74 | 53 | |
24 | din care femei | 88 | 1 | 3 | 22 | 29 | 27 | 33 | 8 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | Peatîghina Tamara | 17-05-1951 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
422 | Micu Alexandru |
16-02-1963 | Inginer - H6064 | 0.25 | cumul | 01-01-2021 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
423 | Lungu Ion |
15-02-1992 | Inginer coordonator - H6064 | 0.25 | cumul | 01-01-2022 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
424 | Peatîghina Tamara | 17-05-1951 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||||
425 | Scutelnic Elena |
04-03-1954 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
426 | Railean Natalia |
00-00-1990 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2021 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
427 | Leporda Nicolae |
24-02-1951 | Doctor | conf.cerc. |
Inginer - H6064 | 0.25 | titular | 01-01-2021 | SI | IIEN | instituțional | ||||
428 | Para Gheorghe |
13-02-1970 | Doctor | Inginer coordonator - H6064 | 0.25 | cumul | 01-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | 2 | ||||
429 | Bujor Oleg |
10-03-1978 | Doctor | conf.univ. |
Specialist - H6057 | 0.25 | cumul | 01-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||
430 | Andrieş Adelaida | 00-00-1954 | Secretar - H6140 | 1 | titular | 02-01-2020 | SPCPM | IIEN | instituțional | ||||||
431 | Țarălungă Serghei | 00-00-1960 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 02-01-2020 | SITT | IIEN | instituțional | ||||||
432 | Leapin Valentin | 28-12-1949 | Lăcătuș - H6169 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
433 | Guţu Valentina | 16-08-1958 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
434 | Guţu Valentina | 16-08-1958 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2022 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
435 | Bucşan Natalia | 00-00-1980 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
436 | Bucşan Natalia | 00-00-1980 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2022 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
437 | Lungu Fiodor | 00-00-1963 | Paznic - H6184 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
438 | Homițchi Ion | 00-00-1953 | Operator - H6167 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2022 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
439 | Zamăneagră Sergiu | 00-00-1980 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | SFC | IIEN | instituțional | ||||||
440 | Zamăneagră Sergiu | 00-00-1980 | Inginer-programator - H6038 | 0.75 | titular | 01-01-2022 | SRIIBE | IIEN | instituțional |