Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 251 | 552 | 542 | 491 | 832 | 536 | 282 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 144 | 316 | 334 | 274 | 344 | 309 | 86 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 182 | 427 | 436 | 414 | 769 | 476 | 265 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 106 | 256 | 274 | 245 | 325 | 286 | 82 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 88 | 165 | 136 | 106 | 108 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 238 | 495 | 468 | 367 | 620 | 389 | 227 |
8 | din care femei | 1402 | 139 | 283 | 281 | 193 | 221 | 199 | 63 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 10 | 44 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 5 | 17 | 36 | 40 | 36 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 51 | 226 | 331 | 234 | 285 | 200 | 88 | |
12 | din care femei | 657 | 33 | 122 | 197 | 127 | 104 | 106 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 24 | 79 | 116 | 202 | 127 | 69 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 14 | 48 | 67 | 76 | 65 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 35 | 127 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 18 | 72 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 13 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 158 | 69 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Lozan Valentina |
02-10-1950 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
102 | Naval Elvira |
09-05-1945 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 02-01-2021 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
3 | ||
103 | Buliga Ecaterina | 10-03-1958 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2022 | LZN | Porumbeni | instituțional | ||||||
104 | Guzun Tamara |
09-03-1957 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
105 | Boaghe Ana | 25-12-1954 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 01-01-2021 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
106 | Boian Vera | 20-07-1957 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
107 | Vereşceac Parascovia | 23-05-1959 | Specialist superior - E6030 | 1 | titular | 01-01-2022 | SPJS | Porumbeni | instituțional | ||||||
108 | Cernei Lora | 20-11-1951 | Administrator principal - H6109 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
109 | Parfeni Ana | 04-08-1954 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
110 | Atamanciuc Liubovi | 18-03-1952 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | BSC | instituțional | ||||||
111 | Atamanciuc Liubovi | 18-03-1952 | Economist principal - H6037 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | SFC | BSC | instituțional | ||||||
112 | Moldovan Svetlana | 06-03-1958 | Tehnician superior - H6112 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | LSFM | IZ | instituțional | ||||||
113 | Andrieş Lucia |
24-09-1944 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LAIC | USMF | 20.80009.8007.13 |
6 |
10 | |
114 | Ţurcanu Tamara |
16-06-1956 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LAIC | USMF | 20.80009.8007.13 |
1 | |||
115 | Voscilo Galina | 29-06-1957 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
116 | Sandu Maria |
21-09-1944 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | LENA | IEG | instituțional | 6 | ||||
117 | Lozan Raisa |
10-07-1957 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | LENA | IEG | instituțional | 5 | |||
118 | Liogchii Nina |
30-07-1959 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | LENA | IEG | instituțional | 3 | |||
119 | Tcaci Valentina | 14-11-1956 | Specialist principal - H6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | SP | IFR | instituțional | ||||||
120 | Tcaci Valentina | 14-11-1956 | Secretar - H6140 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2022 | SP | IFR | instituțional |