Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 246 | 1 | 3 | 29 | 49 | 150 | 67 | 74 | |
2 | din care femei | 71 | 1 | 1 | 10 | 20 | 32 | 23 | 10 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 212 | 1 | 3 | 23 | 40 | 134 | 58 | 67 | |
4 | din care femei | 57 | 1 | 1 | 8 | 15 | 28 | 20 | 9 | |
5 | Cumulanzi externi | 54 | 1 | 8 | 11 | 31 | 17 | 12 | ||
6 | din care femei | 17 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | |||
7 | inclusiv cercetători | 246 | 1 | 3 | 29 | 49 | 150 | 67 | 74 | |
8 | din care femei | 71 | 1 | 1 | 10 | 20 | 32 | 23 | 10 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 212 | 3 | 21 | 46 | 136 | 62 | 65 | ||
10 | din care femei | 58 | 1 | 6 | 19 | 29 | 21 | 10 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 106 | 1 | 3 | 28 | 31 | 35 | 26 | 11 | |
12 | din care femei | 44 | 1 | 1 | 10 | 14 | 11 | 13 | 1 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 82 | 1 | 1 | 9 | 24 | 47 | 31 | 16 | |
14 | din care femei | 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 12 | 5 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 76 | 2 | 16 | 26 | 25 | 23 | 5 | ||
16 | din care femei | 29 | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | |||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 32 | 5 | 27 | 7 | 15 | ||||
18 | din care femei | 10 | 2 | 8 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 84 | 2 | 16 | 62 | 24 | 34 | |||
20 | din care femei | 17 | 6 | 10 | 9 | 3 | ||||
21 | Doctoranzi | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | din care femei | 1 | ||||||||
23 | Conducători de doctorat | 77 | 6 | 14 | 52 | 23 | 26 | |||
24 | din care femei | 22 | 1 | 8 | 10 | 4 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Calalb Tatiana |
01-06-1958 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CȘPPM | USMF | 20.80009.5107.07 |
3 |
15 | |
62 | Carauş Alexandru |
06-10-1964 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘHA | Icard | 20.80009.8007.04 |
3 |
4 | |
63 | Nacu Viorel |
12-01-1965 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0 | fără remunerare | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LITCC | USMF | 20.80009.8007.03 |
2 |
37 | |
64 | Şciuca Svetlana |
01-01-1961 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 01-07-2022 | 31-12-2023 | LICC | USMF | 20.80009.8007.06 |
3 |
40 | |
65 | Revenco Ninel |
20-01-1960 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 30-03-2020 | 31-12-2023 | LȘP | IMC | 20.80009.8007.08 |
1 |
120 | |
66 | Martîniuc Constantin |
14-08-1961 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LBNAR | IFtz | 20.80009.8007.31 |
2 | ||
67 | Procopişin Larisa |
17-05-1958 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIA | IFtz | 20.80009.8007.31 |
1 | ||
68 | Mătrăgună Nelea |
15-04-1960 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 02-03-2020 | 31-12-2023 | LȘCP | Icard | 20.80009.8007.33 |
5 | ||
69 | Ojovanu Vitalie |
12-11-1958 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CSB | USMF | 20.80009.8007.36 |
5 | ||
70 | Constantinov Valentin |
02-02-1971 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
5 | ||
71 | Eşanu Valentina |
20-01-1960 | Doctor | Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
3 | |||
72 | Mihnea Nadejda |
18-03-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGA | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
1 |
3 | |
73 | Ungureanu Constantin |
17-04-1968 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 01-07-2021 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
|||
74 | Gumenâi Ion |
20-01-1972 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 30-04-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
5 | ||
75 | Postică Gheorghe |
22-01-1954 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
2 | ||
76 | Pasat Valeriu |
13-07-1958 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 01-07-2021 | 31-12-2023 | SIC | II | 20.80009.0807.36 |
||||
77 | Cuciureanu Gheorghe |
09-02-1971 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 01-05-2022 | LCDSI | IDSI | instituțional | 11 | |||
78 | Minciună Vitalie |
25-08-1961 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 01-01-2023 | LCDSI | IDSI | instituțional | 5 | |||
79 | Ţurcan Nelly |
13-11-1960 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 01-01-2023 | LCDSI | IDSI | instituțional | 7 | |||
80 | Ungureanu Elena |
27-06-1967 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 01-01-2023 | LCDSI | IDSI | instituțional | 4 |