Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2661 | 1 | 234 | 488 | 467 | 359 | 599 | 373 | 227 |
2 | din care femei | 1364 | 136 | 278 | 280 | 187 | 206 | 189 | 61 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2083 | 1 | 169 | 371 | 366 | 302 | 542 | 322 | 212 |
4 | din care femei | 1069 | 99 | 220 | 223 | 168 | 189 | 171 | 57 | |
5 | Cumulanzi externi | 754 | 84 | 156 | 131 | 85 | 101 | 76 | 30 | |
6 | din care femei | 366 | 44 | 77 | 75 | 29 | 27 | 27 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2630 | 1 | 233 | 487 | 463 | 356 | 579 | 368 | 213 |
8 | din care femei | 1357 | 136 | 278 | 278 | 186 | 203 | 188 | 59 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 321 | 10 | 43 | 73 | 185 | 93 | 87 | ||
10 | din care femei | 97 | 5 | 17 | 33 | 39 | 35 | 14 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1189 | 49 | 219 | 320 | 224 | 266 | 193 | 82 | |
12 | din care femei | 630 | 33 | 118 | 190 | 122 | 98 | 104 | 26 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 401 | 1 | 23 | 76 | 110 | 190 | 121 | 67 | |
14 | din care femei | 197 | 1 | 13 | 46 | 64 | 73 | 65 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 415 | 2 | 35 | 125 | 100 | 98 | 90 | 18 | |
16 | din care femei | 207 | 2 | 18 | 71 | 46 | 37 | 43 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 143 | 2 | 11 | 26 | 96 | 38 | 49 | ||
20 | din care femei | 34 | 1 | 4 | 10 | 17 | 12 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 467 | 107 | 148 | 65 | 33 | 18 | 16 | 7 | |
22 | din care femei | 248 | 58 | 83 | 39 | 13 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 120 | 4 | 15 | 26 | 70 | 38 | 29 | ||
24 | din care femei | 38 | 2 | 7 | 12 | 14 | 25 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Policarpov Albert |
14-10-1958 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
1 |
4 | |||
22 | Cojocaru Ion |
14-01-1958 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
4 | ||
23 | Budeanu Mihail |
02-12-1953 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ EUA | USM | 20.80009.7007.23 |
6 |
6 | |||
24 | Brînzari Vladimir |
16-09-1954 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ FIN „E.Pokatilov”” | USM | 20.80009.5007.02 |
4 | ||
25 | Creţu Raisa |
13-08-1959 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ FIN „E.Pokatilov”” | USM | 20.80009.5007.02 |
|||||
26 | Ţapcov Victor |
04-05-1958 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MABT | USM | 20.80009.5007.10 |
4 |
7 | |
27 | Şova Sergiu |
09-03-1958 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MABT | USM | 20.80009.5007.10 |
4 |
12 | |
28 | Bîrcă Maria |
28-05-1959 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MABT | USM | 20.80009.5007.10 |
1 |
1 | ||
29 | Potlog Tamara |
03-04-1958 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 |
8 | ||
30 | Bulmaga Petru |
24-04-1954 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 |
2 | ||
31 | Filippova Irina |
23-03-1955 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 04-01-2021 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
1 | ||||
32 | Postolati Galina |
02-12-1957 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LFSR | IFS | 20.80009.7007.25 |
1 |
4 | |||
33 | Vulpe Ana |
18-11-1954 | Doctor | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
3 |
5 | |
34 | Savin-Zgardan Angela |
16-01-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
3 | |
35 | Burlacu Alexandru |
08-06-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. conf.univ. prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 0.75 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 |
1 |
2 | |
36 | Duca Maria |
19-06-1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 04-01-2021 | 30-09-2023 | CCŞ GF | USM | 20.80009.5107.01 |
11 |
13 | |
37 | Eremia Ion |
01-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 01-03-2022 | 30-04-2023 | CSI „Silviu Dragomir” | USM | 20.80009.1606.11 |
5 | ||
38 | Ojovanu Vitalie |
12-11-1958 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2022 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USMF | 20.80009.8007.19 |
1 |
5 | |
39 | Pârţachi Ion |
02-08-1955 | Doctor | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | DESE | ASEM | 20.80009.0807.35 |
6 | ||
40 | Enachi Nicolae |
27-05-1958 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LOCPC | IFA | 20.80009.5007.01 |
1 |