Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 251 | 552 | 542 | 491 | 832 | 536 | 282 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 144 | 316 | 334 | 274 | 344 | 309 | 86 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 182 | 427 | 436 | 414 | 769 | 476 | 265 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 106 | 256 | 274 | 245 | 325 | 286 | 82 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 88 | 165 | 136 | 106 | 108 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 238 | 495 | 468 | 367 | 620 | 389 | 227 |
8 | din care femei | 1402 | 139 | 283 | 281 | 193 | 221 | 199 | 63 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 10 | 44 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 5 | 17 | 36 | 40 | 36 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 51 | 226 | 331 | 234 | 285 | 200 | 88 | |
12 | din care femei | 657 | 33 | 122 | 197 | 127 | 104 | 106 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 24 | 79 | 116 | 202 | 127 | 69 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 14 | 48 | 67 | 76 | 65 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 35 | 127 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 18 | 72 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 13 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 158 | 69 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Gribincea Vladimir |
19-11-1966 | Doctor | Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 01-01-2022 | LS ST | Porumbeni | instituțional | 1 | ||||
82 | Meleca Anatolie |
04-09-1964 | Doctor | Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 01-01-2022 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | 2 | ||||
83 | Ciutac Vera | 07-10-1961 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LG | Porumbeni | instituțional | ||||||
84 | Dabija Olga | 17-10-1961 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LG | Porumbeni | instituțional | ||||||
85 | Spînu Axenia | 22-08-1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LG | Porumbeni | instituțional | ||||||
86 | Guzun Maria |
25-02-1969 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LZN | Porumbeni | instituțional | ||||||
87 | Batalova Ana | 10-11-1961 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
88 | Cernei Olga |
19-01-1960 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
89 | Dabija Ioana | 20-01-1964 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
90 | Roman Olga |
11-11-1965 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
91 | Cojocari Ludmila |
23-08-1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
92 | Boaghe Maria | 23-03-1960 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
93 | Malai Ludmila |
28-09-1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
94 | Soltan Vera | 14-09-1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
95 | Şova Vera | 18-03-1962 | Secretar - H6140 | 1 | titular | 02-01-2020 | SPJS | Porumbeni | instituțional | ||||||
96 | Mistreţ Andrei | 10-12-1960 | Șef serviciu - E6013 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
97 | Guzun Vladimir | 05-11-1966 | Inginer principal - H6031 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
98 | Foiu Oleg | 21-01-1968 | Inspector superior - H6049 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
99 | Şova Feodor | 29-06-1960 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 01-01-2022 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
100 | Mardari Veaceslav |
17-12-1965 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2021 | SADG | Porumbeni | instituțional |